2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点
赵亮,国网天津市电力公司董事长、党委书记。韩冰,国网天津市电力公司董事、总经理、党委副书记。03国网河北省电力有限公司吕运强,国网河北省电力有限公司董事长、党委书记。清华??学电机??程系就读电??系统及其??动化专业。刘平,国网河北省电力有限公司董事、总经理、党委副书记。04国网冀北电力有限公司...
2024国网最新27省公司负责人汇总|党委书记|总工程师|党工委书记...
国网吉林电力领导班子有11人,周敬东任董事长、党委书记,陈守军任总经理、党委副书记。2023年7月国网吉林电力公司董事长王志伟调任国网山东电力公司董事长,2023年9月,国网安徽电力公司总经理周敬东调任国网吉林电力公司董事长。总经理仍是陈守军,未见调整。董事长、党委书记周敬东董事、总经理、党委副书记陈守军董事、党...
两网、五大发电“70后”领导人一览!
副总工程师、副总经理,衢州电业局副局长,浙江省电力公司干部部副主任,公司检察部主任、办公室主任,北京国家电网公司任安全部主任助理、安全部副主任,江苏任南京供电公司总经理,国家电网公司安全监察部副主任,江苏省电力公司党委委员、副总经理,兼南京供电公司总经理、党委副书记,国网天津市电力公司总经理、党委副书记,国...
2024年两网、电力“八大金刚”领导班子成员一览
中国华电领导班子成员7人,分别为董事长、党组书记江毅,总经理、党组副书记叶向东,董事、党组副书记祖斌,副总经理、总会计师、党组成员邵国勇,副总经理、党组成员王绪祥,副总经理、党组成员吴敬凯,副总经理、党组成员李旭红。七、中国大唐(7人)中国大唐领导班子成员7人,分别为党组书记、董事长邹磊,董事、党组副书记余...
中央统战部领导名单
中央统战部官方网站“领导之窗”栏目近日更新显示,王瑞军已任中央统战部副部长。石泰峰简历石泰峰,男,汉族,1956年9月生,山西榆社人,1974年5月参加工作,1982年6月加入中国共产党,北京大学法律系法学基础理论专业毕业,研究生学历,法学硕士学位,教授。1974.05-1975.
钱朝阳任南方电网总经理,70后领导增至3位!
钱朝阳个人简历:钱朝阳,男,汉族,1970年5月生,浙江海宁人,1991年8月参加工作,中共党员,大学本科学历,学士学位,高级工程师(www.e993.com)2024年9月25日。人物履历:1987年09月—1991年07月,在成都科技大学电力系统及其自动化专业学习。1991年08月,分配到金华电业局送变电工程公司当工人、技术员;...
最新!国网33家省级电力公司主要负责人名单出炉!
王昕伟,国网北京市电力公司董事长、党委书记。张铁恒,国网北京市电力公司董事、总经理、党委副书记。02国网天津市电力公司赵亮,国网天津市电力公司董事长、党委书记。施学谦,国网天津市电力公司董事、总经理、党委副书记。03国网河北省电力有限公司
国家能源局领导名单
2018年7月2021年8月,任中国华电集团有限公司党组成员、副总经理。2021年9月,任国家能源局副局长,全国电力安全生产委员会主任。副局长:任京东任京东,男,汉族,1971年8月出生,山东安丘人,出生地辽宁抚顺,1993年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,在职研究生,工学博士。1989.09—1993.07石油大学(华东)炼制...
国资委发布国电投新领导班子成员名单(图|简历)
5月29日,中组部宣布任免名单,王炳华担任新公司党组书记、董事长,孟振平担任新公司党组副书记、总经理,今日,其余领导班子成员公布。新班子成员一共10人,来自中国电力投资集团与国家核电技术公司的各有5人。来自国家核电技术公司的班子成员包括:王炳华(前国家核电董事长)、马璐(原国家核电副总经理)、时家林(原国家核电...
最全整理|17个省级能源局领导班子情况!
2009年3月13日,河北省能源局挂牌成立,为河北省发改委管理的行政部门,行政级别为副厅级,内设(一)综合处、(二)煤炭处、(三)电力处、(四)新能源处、(五)能源节约和装备处,共计5个职能处室。河北省能源局机关行政编制30名,领导班子配置为“一正三副”,领导成员有:省发改委党组成员、副主任、省能源局党组书...