领导介绍
分管综合部、财务审计部、运输综合事务部,联系益阳航道事务中心。尹云开总工程师工作分工:负责船舶检验等工作;负责水路交通安全生产监督管理、应急救助指挥、水运污染防治。分管安全环保部、船舶检验事务部。联系常德航道事务中心。主办单位:湖南省交通运输厅??技术支持:湖南省政务服务和大数据中心网站标识码:...
近20年全国已有14名省级交通运输厅厅长落马
贵州省交通厅原副厅长张有德、云南省交通厅原副厅长胡星、北京市交通局原副局长毕玉玺、广西自治区交通厅原副厅长褚之田、湖南省交通厅原副厅长马其伟、福建省交通厅原副厅长悦胜利、河北省交通厅原副厅长张全等。
衡水1县各局领导名单及简历!
2019年9月—2021年6月中共饶阳县大尹村镇党委书记2021年6月—至今饶阳县交通运输局党组书记.局长饶阳县退役军人事务局张吒同志简历张吒,男,汉族,1977年4月出生,1994年9月参加工作,1997年7月入党。2002年4月至2004年3月,饶阳县尹村镇副镇长2004年3月至2006年4月,饶阳县尹村镇党委副书记兼纪委书记...
广西区交通运输厅党组成员、副厅长胡华平简历
胡华平,男,汉族,1975年11月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,高级经济师、高级工程师。先后任自治区交通运输厅综合运输管理处处长、安全监督处(应急管理办公室)处长、科教处处长。2020年3月任自治区交通运输厅党组成员、副厅长。工作职责:负责全区水运(含内河、沿海)规划、建设管理,水路运输管理,航道维护与管理...
刘扬任湖南省交通运输厅党组书记、副厅长
中国经济网长沙12月12日综合报道湖南省交通运输厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,刘扬已任湖南省交通运输厅党组书记、副厅长。刘扬,1973年10月生,工学博士,曾长期在高校工作,曾任湖南工业大学党委副书记、校长等职务,2021年任湘潭市委副书记,今年6月任湖南省总工会党组书记,后当选为省总工会...
韦慧任湖南省交通运输厅副厅长(兼)韦慧简历
中国经济网长沙11月16日综合报道据湖南省政府网站消息,省人民政府决定:韦慧同志任省交通运输厅副厅长(兼)(www.e993.com)2024年9月17日。韦慧,1970年3月生,曾任广东省邮政管理局副局长、党组纪检组组长,广西壮族自治区邮政管理局党组书记、局长等职务。今年7月起任湖南省邮政管理局党组书记、局长。韦慧简历韦慧,男,汉族,1970年3月生...
交通运输部领导名单
2023.05-,交通运输部部长、党组书记。邹天敬简历邹天敬,男,汉族,1963年9月生,山东昌邑人,中共党员,硕士研究生。1985年7月起先后在中国商报社、中华全国供销合作总社办公厅等单位工作;2000年6月起历任《中国供销合作经济》杂志总编(副司级)、中华全国供销合作总社办公厅副主任、直属机关纪委副书记;...
陕西新任命7位省政府组成部门一把手
▌王海鹏,任陕西省交通运输厅厅长王海鹏,1972年11月生,陕西汉中人,1993年6月入党,1994年7月参加工作。全日制大学学历、教育学学士,政工师。曾长期在民航系统工作任职,曾任中国民用航空陕西安全监督管理局党委书记、局长,中国民用航空宁夏安全监督管理局党委书记、局长,宁夏机场公司党委书记、总经理等职,2018年3月任...
周海兵任湖南省自然资源厅厅长 赵平任交通运输厅厅长(简历)
经济日报-中国经济网长沙1月8日综合报道据湖南红网消息,1月8日,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议经表决,决定任命:周海兵为湖南省自然资源厅厅长;决定免去:王一鸥的湖南省自然资源厅厅长职务。决定任命:赵平为湖南省交通运输厅厅长;决定免去:周海兵的湖南省交通运输厅厅长职务。
舒行钢任长沙市委常委 原任湖南省交通厅副厅长(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,舒行钢,1972年8月出生,此前担任湖南省交通运输厅党组成员、副厅长。舒行钢简历舒行钢,男,汉族,湖北人,1972年8月出生,中共党员,现任湖南省交通运输厅党组成员、副厅长。1993.07-1998.07交通部第二公路勘察院第七测设队助理工程师...