省人大常委会副主任、省政府副省长简历
2011.05-2012.12民进中央常委、山西省主委,省政协副主席,山西医科大学第二医院院长、骨科主任2012.12-2013.03民进中央副主席、山西省主委,省政协副主席,山西医科大学第二医院院长、骨科主任2013.03-2014.01民进中央副主席、山西省主委,省政协副主席,省卫生厅厅长2014.01-2018.01民进中央副主席、山西省主委,省政协副...
山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云涉嫌受贿、滥用职权被提起...
曹景山简历曹景山,男,汉族,1960年3月生,山西稷山人,大专学历,1976年12月参加工作,1979年5月加入中国共产党。1976年12月至1985年7月,部队服役;1985年7月至1998年4月,临汾地区行署粮食局工作;1998年4月至2001年11月,临汾地区行署粮食局办公室副主任;2001年11月至2018年1月,临汾市粮食局侯马粮食...
王云龙任山西省粮食局党组书记 丁文禄不再担任(图|简历)
2009年5月任山西省人力资源和社会保障厅副厅长、党组成员(2008年2月—2011年1月北京大学政府管理学院学习,获公共管理硕士学位);2014年6月任中共忻州市委常委、组织部部长;2016年7月任中共山西省委统战部副部长;2018年1月任山西省粮食局局长、党组书记。
73位80后厅级干部大曝光(附:正厅4人、副厅69人名单和简历)
4.刘俊义,1981年6月生,山西长治人,大学学历,现任山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理,拟任山西潞安矿业(集团)有限责任公司总经理。2018年12月26日,山西省委组织部发布拟任职干部公示。其中,“80后”刘俊义拟升正厅。刘俊义,现任山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理,拟任山西潞安矿业(集团)有限责任公司总经理。
山西省第十三届人民代表大会常务委员会主任、副主任简历
2008.03--2009.03河南省鹤壁市委书记2009.03--2011.09河南省鹤壁市委书记、市人大常委会主任2011.09--2018.01山西省副省长(其间:2013.03--2013.06中央党校省部级进修班学习)2018.01--山西省人大常委会副主任卫小春同志简历卫小春,男,汉族,1959年12月生,山西曲沃人,民进成员,1976年7月参加工作,研究生学历,医学...
3厅官被查,6厅官被开除!他与他人订立攻守同盟,伪造证据
闫文泉,男,汉族,1967年10月生,山西平定人,研究生学历,1988年12月加入中国共产党,1989年7月参加工作(www.e993.com)2024年9月20日。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司副总经理,山西省煤炭工业厅党组成员、副厅长。2018年10月,任山西省能源局党组成员、副局长。云南省人大常委会办公厅原巡视员罗廷才被开除党籍!沉湎封建迷信!
忻州四届市委常委名单简历 李俊明当选市委书记
??张晓峰简历??张晓峰,男,汉族,1965年9月生,山西省长子县人,1989年10月加入中国共产党,1983年9月参加工作,中央党校研究生学历,工程硕士、工商管理硕士。??参加工作后为太原市供销社干事;??1988年4月后历任共青团太原市委调研室主任、《太原团讯》主编、维权部部长;...
太原市委常委名单简历排名 吴政隆任市委书记
??2009.05—2012.01山西省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员??2012.01—2016.09太原市委常委、市政府副市长、党组副书记??2016.09—太原市委副书记、市政府副市长、党组副书记??汪凡同志简历??汪凡,男,汉族,1964年3月生,安徽天长人,1987年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党,中央党校研究生学历,...
昨日,1名警界高官被留置调查,3名厅官涉嫌犯罪被移送审查起诉
据江苏省纪委监委消息:江苏省公安厅原副厅长程建东涉嫌严重违纪违法,目前正在接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。程建东简历程建东,男,汉族,1960年6月出生,江苏南京人,中央党校大学学历,1977年12月参加工作,1985年8月加入中国共产党。历任江苏省公安厅内保处大学保卫科科长、文保处大学保卫科科长、办公室副主任...
孟贵芳当选朔州市监委主任 郭连厚当选市人大常委会副主任(图|简历)
孟贵芳简历孟贵芳,男,汉族,1966年6月生,山西省五台县人,1993年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作,中央党校大学学历。1985.10--1987.08山西省粮食学校计划统计专业学习1987.08--1988.04山西省粮食局科教处办事员1988.04--1990.06山西省监察厅审理处办事员...