TCL中环:第七届监事会职工监事选举成功,秦力先生上任
秦力先生,1969年出生,本科学历,现任公司纪委书记,曾任公司副总经理,其个人简历详见附件。截至公告披露日,秦力先生持有公司股票90,702股,占公司总股本的0.0022%。秦力先生将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第七届监事会,任期至第七届监事会届满。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
广发证券股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告
其中,出席本次会议的A股股东及股东代表54人,代表股份3,361,122,586股,占本公司有表决权股份总数的44.1913%(通过网络投票的股东共44人,代表股份150,367,447股,占公司有表决权股份总数的1.9770%);出席本次会议的H股股东及股东代表4人,代表股份807,099,576股,占本公司有表决权股份总数的10.6116%。公司...
广发证券董事会换届现“新面孔” 多家券商迎来高管变动
简历显示,林传辉自2020年12月起获委任为广发证券总经理,自2021年1月起获委任广发证券执行董事,自2021年7月起获委任为广发证券董事长。除了董事长林传辉,李秀林、尚书志、郭敬谊分别自2014年5月、2001年7月、2020年10月起就担任广发证券非执行董事;孙晓燕、秦力分别自2014年12月、2011年4月起就担任广发证券执行董事...
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...
秦力先生于1992年7月取得上海财经大学经济学学士学位,于1995年6月取得暨南大学商业经济学硕士学位,于2003年7月取得中国人民大学经济学博士学位,于2013年9月完成长江商学院高级管理人员工商管理课程。秦力先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监...
曾涉财务造假案高管升任总经理,广发证券:通过合法程序进行
此后,公开资料显示,秦力一直兼任广发控股香港董事长至2021年9月;2021年12月,秦力出任广发资管董事长、总经理。欧阳西则兼任广发合信产业投资管理有限公司董事长至2021年12月;2023年9月,欧阳西出任广州投资顾问学院管理有限公司董事。对于此次聘任秦力、欧阳西,广发证券工作人员回应记者称:“公告对公司领导的简历都...
著名悬疑作家庄秦力荐《劫修传》:不靠YY
????从前期的筛选简历,到简单的面试,再到初步淘汰后的试镜,作家庄秦全程参与,尽心尽责(www.e993.com)2024年10月3日。他认真了解了真邪的作品以及三个人物的特点,对每一位参赛选手都有准确而独到的点评,更是在试镜之时,给选手以启发。在决定最终人选时,庄秦也投上了非常有分量的一票。
广发证券股份有限公司公告(系列)
秦力先生、曾浩先生、欧阳西先生、孙晓燕女士、罗斌华先生、武继福先生已经按照监管部门要求获得了证券公司高级管理人员任职资格。杨龙先生高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准,在其证券公司高级管理人员任职资格取得监管部门批准之前协助公司总经理分管经纪业务管理总部(及下设的财富管理部、运营管理部、机构业务部、电子...