多家建筑央企领导班子大调整
9月6日,经中建一局党委研究决定,对中建一局一公司领导班子进行调整:井双全同志任中建一局一公司党委书记、董事长;免去金哲同志中建一局一公司党委书记、董事长职务。中建四局:9月5日,中建四局五公司召开干部大会,宣布局党委对五公司主要领导职务任免的决定。会上,受局党委委托,局人力资源部(干部...
拼就业!山建大连办四场大型双选会,大学生一上午投了十几份简历
中建四局、中铁十一局、中铁建设集团、青建集团……在双选会现场,这些大型企业的招聘人员刚到现场,就已经被求职学生们团团围住。青建集团股份公司党委书记、执行总裁李佳此次带队回到母校招聘人才。“无论是从专业能力还是工作态度方面来看,企业对山东建筑大学的学生还是比较认可,企业也愿意为眼里有光的大学生提供一个...
最大工程局党委书记、董事长调整!
从1994年进入中建到2021年,从中建八局大连公司、中建八局工程部经理、中建八局公司四总经理、中建八局四公司董事长,到2020年5月出任中建八局副总经理兼华北分局长、雄安分局局长。2022年1月,周可璋调任中建安装集团党委副书记、总经理、董事(代行董事长职责,主持公司全面工作)。2022年8月,周可璋出任中建安装集团...
中建三局集团有限公司工程总承包公司2023届校园招聘简章
局属公司孵化器:27年来,公司先后整合托管中建三局路桥公司、设备租赁公司、安装公司、料具公司和建筑技术公司5家局级单位,培养孵化出中建三局北京公司、西南公司、房地产公司、基础设施建设投资公司4家局属二级单位和中建商砼1家局级单位,为局集团机构改革和规模发展做出了突出贡献。二、校园人才招聘特色计划-北极...
鹿山任湖南省住建厅党组书记 不再担任省国资委党委书记(图|简历)
蒋益民,1957年1月出生,2013年4月起任湖南省住房和城乡建设厅厅长、党组书记。鹿山简历鹿山,男,汉族,辽宁凌海人,1970年3月出生,1992年8月参加工作,2000年5月加入中国共产党,大学本科学历,高级工程师。1992年至2011年11月在中建一局工作,历任中建一局四公司项目技术负责人、项目主任工程师、项目经理,中建一局...
重庆渝北新一届区委常委简历(书记段成刚 副书记唐川、袁光灿)
2014.01-2016.02原北部新区管委会主任、党工委副书记,原两江新区管委会副主任、党工委委员2016.02-2016.03两江新区党工委副书记(正厅局长级)2016.03-2016.05两江新区党工委副书记、管委会副主任(正厅局长级)2016.05-重庆市渝北区委书记唐川同志简历唐川,男,汉族,重庆大足人,1964年4月生,研究生,1985年7月参加...
最大工程局董事长变动!“前任”升集团副总裁!
周可璋简历:周可璋:1972年9月生,山东人。从1994年进入中建到2021年,从中建八局大连公司、中建八局工程部经理、中建八局公司四总经理,到中建八局四公司董事长。2020年5月出任中建八局副总经理兼华北分局长、雄安分局局长。2022年1月,周可璋调任中建安装集团党委副书记、总经理、董事(代行董事长职责,主持公司全...
王祥明简历照片 任中国建筑工程总公司总经理、党组副书记
公开简历显示,王祥明系教授级高级工程师,大学本科学历,历任中国建筑第三工程局副局长;中建三局建设工程股份有限公司副董事长、总经理;中国建筑第三工程局副董事长、总经理、党委副书记。2007年12月起任中国建筑股份有限公司副总裁,2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员。
千亿央企工程局掌舵人!
2011.04-2013.04,中建八局第一建设有限公司总经理;2013.04-2014.05,中建八局第一建设有限公司董事长;2014.05-2017.07,中建八局第一建设有限公司党委书记、董事长;2017.07-2020.06,中国建筑第八工程局有限公司副总经理;2020.06-2020.12,中国建筑第八工程局有限公司党委副书记、总经理;现任中国建筑第八工程局有限公司党...
杨智当选武汉市政协主席(图/简历)
2020年8月,中建集团党组书记、董事长周乃翔在武汉与湖北省委书记应勇、省长王晓东举行会谈。湖北省委常务副秘书长杨智等参加。今年1月22日,杨智与黄楚平、周先旺等,一起被增补为湖北省政协委员。1月27日,杨智被增补为武汉市政协委员。原任武汉市政协主席胡曙光,1957年7月出生,今年已64岁。他曾历任湖北大学党委书记...