菏泽市委组织部公示!巨野32人!
杨雪品(女)菏泽市定陶区黄店镇王集小学校长董卫东菏泽市定陶区孟海镇民政助理员、武装部副部长王波菏泽市定陶区张湾镇党委委员、副镇长王韶华国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司营销部副主任曹县(42名)郭凤民曹县庄寨镇党委书记张汉中曹县青菏街道办事处农业农村服务中心农技推广助理农艺师...
平顶山市委常委、常务副市长黄祥利接受组织审查(图|简历)
1992年10月—1995年6月河南省太康县王集乡党委书记;1995年6月—1996年5月河南省扶沟县副县长;1996年5月—1997年12月河南省周口地委组织部青干科科长(副县级);1997年12月—2001年3月河南省郸城县委副书记、县长;2001年3月—2006年2月河南省郸城县委书记;2006年2月—2006年12月河南省郸城县委...
李思杰任漯河市委常委、组织部部长(图|简历)
1986.07—1988.08河南省农牧厅工作(其间:1986.09-1988.05河南省永城县王集乡锻炼);1988.08—1997.06河南省农业综合开发办公室工作,历任科员、副科长、科长、农艺师(其间:1992.10-1994.10河南省新乡县古固寨乡下派锻炼,任乡党委副书记);1997.06—2000.03河南省农业厅人事劳动处副处长;2000.03—2000.07河南省农业...
河南平顶山市常务副市长黄祥利简历 涉严重违纪被审查
1992年10月—1995年6月河南省太康县王集乡党委书记;1995年6月—1996年5月河南省扶沟县副县长;1996年5月—1997年12月河南省周口地委组织部青干科科长(副县级);1997年12月—2001年3月河南省郸城县委副书记、县长;2001年3月—2006年2月河南省郸城县委书记;2006年2月—2006年12月河南省郸城县委...
黄祥利、王富兴、郑茂杰、李俊峰辞任平顶山市副市长(简历)
1992年10月—1995年6月河南省太康县王集乡党委书记;1995年6月—1996年5月河南省扶沟县副县长;1996年5月—1997年12月河南省周口地委组织部青干科科长(副县级);1997年12月—2001年3月河南省郸城县委副书记、县长;2001年3月—2006年2月河南省郸城县委书记;...
河南平顶山市委常委、常务副市长黄祥利简历照片 接受审查
1992年10月—1995年6月河南省太康县王集乡党委书记;1995年6月—1996年5月河南省扶沟县副县长;1996年5月—1997年12月河南省周口地委组织部青干科科长(副县级);1997年12月—2001年3月河南省郸城县委副书记、县长;2001年3月—2006年2月河南省郸城县委书记;...
河南3名干部被调查!其中有商丘一局长
1992.01-1996.06唐河县上屯镇党委委员、政法办主任兼计生办主任;1996.06-2016.10历任唐河县苍台镇政府副镇长、王集乡政府副乡长、少拜寺镇纪委书记、少拜寺镇党委副书记、镇长、文峰街道党工委书记;2016.10-2019.03唐河县卫计委党委书记、主任;2019.03-唐河县卫健委党组书记、主任。
河南2名干部被调查!其中一名为公安系统干部(副县级)
1992.01-1996.06唐河县上屯镇党委委员、政法办主任兼计生办主任;1996.06-2016.10历任唐河县苍台镇政府副镇长、王集乡政府副乡长、少拜寺镇纪委书记、少拜寺镇党委副书记、镇长、文峰街道党工委书记;2016.10-2019.03唐河县卫计委党委书记、主任;2019.03-唐河县卫健委党组书记、主任。
一省联社管理人员被查!|农信|纪委|邓州市|新野县|河南省_网易订阅
1989.12——2006.02历任新野县王庄信用社副主任,王集信用社副主任、主任,新野县农信联社综合办公室副主任,南阳市农信联社后勤管理科副科长;2006.02——2020.11历任邓州市农信联社党委委员、代理副主任,邓州市农信联社党委副书记、主任,邓州市农信联社党委书记、理事长,邓州农商银行党委书记、董事长;...
河南三名干部被调查!其中涉商丘一局长
1996.06-2016.10历任唐河县苍台镇政府副镇长、王集乡政府副乡长、少拜寺镇纪委书记、少拜寺镇党委副书记、镇长、文峰街道党工委书记;2016.10-2019.03唐河县卫计委党委书记、主任;2019.03-唐河县卫健委党组书记、主任。来源:南阳市纪委监、郑州市纪委监委、清风商丘...