河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
1997.10--2002.04虞城县稍岗乡党委书记2002.04--2006.05商丘市睢阳区政府副区长(1999.09--2002.06河南农业大学作物栽培与耕作专业学习,获农学硕士学位)2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--201...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
1993年3月长垣县政府办公室副主任、主任;1994年9月新乡市政府办公室主任科员、科长(1994年9月-1996年12月河南省委党校函授学院经济管理专业学习);1999年3月新乡市人事局副局长、党组成员(1999年9月-2001年7月河南师范大学政治经济专业研究生班学习);2003年1月牧野区委副书记、组织部长;2004年8月卫滨区委...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
先后任商丘市政府办公室秘书,商丘团地委宣传部副部长、部长、办公室主任。1991年8月任商丘团地委副书记。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2017年12月,付静调任河南省政府外事侨务办公室(省政府港澳事务办公室)主任、党组书记,2018年任河南省委外事工作委员会办公室(河南省人民政府外事办公室)主任,至此番履新商丘市委书记。新任商丘市委副书记摆向阳,1970年9月生,河南叶县人,曾历任邓州市副市长,邓州市委常委、组织部长,南阳市卧龙区委常委、副区长等职,...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
12月30日,睢阳区召开县处级领导干部会议,宣布省委、市委关于睢阳区主要领导调整的决定。省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长...
最新!商丘县市区人大、政府、监察委、政协选出新一届领导班子
4月24日,政协第十一届宁陵县委员会第一次会议,选举刘乐金为政协第十一届宁陵县委员会主席,齐雅琳(女)、闫云峰、崔旧增、乔茂勤为副主席,刘凤梅为秘书长(www.e993.com)2024年9月14日。睢阳区4月27日上午,商丘市睢阳区第六届人民代表大会第一次会议,选举陈东程为睢阳区第六届人大常委会主任,...
商丘市一干部涉嫌严重违纪违法正接受纪委监委纪律审查和监察调查
商丘市睢阳区古宋办事处火神台社区党支部委员刘远新涉嫌严重违纪违法,目前正接受商丘市睢阳区纪委监委纪律审查和监察调查。刘远新简历:刘远新,别名刘新华,男,1966年9月出生,汉族,初中文化,睢阳区古宋办事处李菜庄村人,1995年10月加入中国共产党。
商丘市新一届市长、副市长简历(市长张建慧)
张家明简历张家明,男,汉族,1965年7月生,商丘市睢阳区人,1991年8月加入中国共产党,1984年8月参加工作。1981.09—1984.07开封医专医疗专业学习,大学学历。1984.08—1990.02商丘县人民医院团总支书记;1990.02—1992.04商丘县委政研室办事员;1992.04—1993.05商丘县委政研室秘书;...
河南省商丘市政协原主席、党组书记吴宏蔚接受审查调查
1997.03—1997.12商丘县县委书记;1997.12—1999.02商丘市睢阳区区委书记;1999.02—2003.06商丘市副市长;2003.06—2007.01商丘市委常委、常务副市长;2007.01—2007.03商丘市政协党组书记;2007.03—2016.02商丘市政协主席、党组书记。更多推荐近期多地干部接连落马中央"打伞破网"持续发力...
河南安阳市委书记涉严重违纪被省纪委立案调查
1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市人民政府常务副市长。2008年4月任安阳市市长。2012年4月任安阳市委书记。(简历据人民网截至2012年4月)...