商丘市新任两位副市长
2023.01--郑州市政协副主席、市发展和改革委员会党组书记、主任,一级调研员。商丘是中国历史文化名城,1968年改为商丘地区,1997年6月撤地设市,即目前的商丘市。商丘市下辖夏邑县、虞城县、柘城县、宁陵县、睢县、民权县6个县,梁园区、睢阳区2个区,永城市1个省直管县级市和1个功能区(市城乡一体化示范区...
河南许昌、濮阳、鹤壁三市市委书记调整(简历)
2003年8月任河南省民权县委副书记、县长。2005年5月任河南省民权县委书记。2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。
马富国任鹤壁市委书记 范修芳不再担任(图|简历)
2005年5月任河南省民权县委书记。2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委...
商丘市梁园区前进办事处党工委书记宋兰英 任劳任怨坚守征迁第一线
据悉,梁园区前进街道办事处安置区及路网改造区共涉及745户住宅,面积共71958.205平方米,自签约开始,已签约669户住宅,任务完成比例为89.8%。而这从签约开始,仅用了10天时间。那么,前进办事处的征迁工作成绩斐然的秘密何在,东方今报记者对话商丘市梁园区前进街道办事处党工委书记宋兰英,听听高铁建设中,他们如何做的征迁...
濮阳市委常委、秘书长王保华调任南阳市委常委、纪委书记(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库显示,此前王智慧担任南阳市委常委、纪委书记,近日已出任南阳市委副书记;今年7月时任南阳市委副书记陈光杰落马,此后,南阳市委专职副书记一直空缺。王保华,男,1963年11月生,河南省商丘市梁园区人,1982年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,研究生学历。
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2005.08--2009.03河南省洛阳市洛龙区委书记,洛阳经济技术开发区党工委书记2009.03--2011.12河南省郑州市政府副市长、党组成员2011.12--2012.01河南省郑州市委常委,市政府副市长、党组成员2012.01--2014.05河南省郑州市委常委,市政府副市长、党组成员,市委建工委书记(2008.03--2012.11在同济大学企业管理专业学习,获...
商丘两名官员涉嫌严重违纪违法被留置 附个人简历
据梁园区纪委监察委消息:虞城县水利局党组书记、局长王玉西(正科级)涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。王玉西简历:王玉西,男,汉族,1972年10月出生,虞城县大侯乡人,本科学历,1993年6月加入中国共产党,1990年12月参加工作。1990.12--1993.03部队服役;...
孟庆勇当选永城市委书记
2006年05月起任河南省沈丘县委副书记、宣传部长,河南省商丘市梁园区委副书记、代区长,区长。2011年12月任河南省商丘市梁园区委书记。2015年02月任河南省永城市委副书记,市人民政府副市长、代理市长。2015年3月至2016年9月,永城市人民政府市长。
魏杰被查_上观新闻
魏杰简历魏杰,男,汉族,1963年8月出生,河南睢县人,1983年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党,大学学历。1995.03-2002.12历任建行永夏矿区支行党组书记、副行长、行长,建行梁园区支行党总支书记、行长,建行商丘分行党委委员、副行长;2002.12-2006.07商丘市城市信用社党委副书记、总经理;...
中原银行副董事长魏杰被查,与落马的原董事长窦荣兴共事7年
魏杰简历魏杰,男,汉族,1963年8月出生,河南睢县人,1983年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党,大学学历。1995.03—2002.12历任建行永夏矿区支行党组书记、副行长、行长,建行梁园区支行党总支书记、行长,建行商丘分行党委委员、副行长;2002.12—2006.07商丘市城市信用社党委副书记、总经理;...