广州市从化区公共建设项目代建中心原党组书记、主任刘建明被查
刘建明简历刘建明,男,汉族,1969年9月出生,广东从化人,在职大学学历,1989年7月参加工作,1999年1月加入中国共产党。历任从化区城郊街党工委副书记、街道办事处主任,从化区良口镇党委副书记、镇长,从化区良口镇党委书记,从化区公共建设项目代建中心党组书记、主任。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议...
刘建明先生,1970年10月出生,中国国籍,专科学历。曾任江西富尔康医疗器械有限公司常务副总经理;安徽宏宇五洲医用器材有限公司副总经理;江西益康医疗器械有限公司总经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司副总经理。截至本公告披露日,刘建明先生未持有公司股份。刘建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股...
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于监事会换届选举的公告
刘建明先生,1970年10月出生,中国国籍,专科学历。曾任江西富尔康医疗器械有限公司常务副总经理;安徽宏宇五洲医用器材有限公司副总经理;江西益康医疗器械有限公司总经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司副总经理。截至本公告披露日,刘建明先生未持有公司股份。刘建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股...
四川:3人接受纪律审查和监察调查 1人接受接受监察调查 1人被...
2016年7月至2018年8月,任雅安市公路管理局工程管理科科长;2018年8月,提前退休。乐山市峨眉山市人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会主任刘建明接受纪律审查和监察调查峨眉山市人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会主任刘建明涉嫌严重违纪违法,目前正接受峨眉山市纪委监委纪律审查和监察调查。刘建明简历刘建明,...
任礎军任攀枝花市副市长 刘建明不再担任(图|简历)
经济日报-中国经济网攀枝花12月24日综合报道12月23日,四川省攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定任命:任礎军为攀枝花市人民政府副市长;决定免去:刘建明的攀枝花市人民政府副市长职务。任礎军简历任礎军,男,汉族,中共党员,1968年6月生,大学。
权威发布:刘建明接受纪律审查和监察调查
刘建明简历刘建明,男,汉族,1978年2月生,四川邻水人,大学文化(www.e993.com)2024年9月17日。2000年7月参加工作,2004年6月加入中国共产党。2000年7月至2003年3月,任四川广安爱众天然气分公司技术科技监员;2003年3月至2008年6月,任四川广安爱众股份有限公司天然气分公司技安科科长;...
赣州市新一届人大主任、副主任简历(主任陈晓春)
经投票选举,陈晓春当选为赣州市第五届人民代表大会常务委员会主任;廖成铭、欧阳世麟、孙黎明(女)、廖长荣、郑世飘、刘建明、王四华当选为赣州市第五届人民代表大会常务委员会副主任;叶文波当选为赣州市第五届人民代表大会常务委员会秘书长。陈晓春简历陈晓春,男,汉族,1960年5月出生,江西安远人,1979年7月参加工作,...
李昌平当选政协四川省第十二届委员会副主席(图/简历)
常务委员(按姓氏笔画为序):刘建明刘思川肖剑书陈泉李昌平同志李昌平,男,藏族,1961年1月生(58岁),四川金川人,1982年7月加入中国共产党,1982年7月参加工作,四川省委党校经济管理专业毕业,党校研究生学历,畜牧师。现任四川省政协副主席、党组成员,国家民族事务委员会副主任、党组成员。
刘建明当选陕西安康人大主任 方玮峰当选市长
刘建明同志简历刘建明,男,1953年5月出生,陕西安康汉滨区人。1970年8月参加工作,中共党员,研究生学历。1976年4月至1984年12月,平利县粮食局股长、副局长;1984年12月至1986年4月,平利县委常委;1988年12月至1992年9月,平利县委副书记、县人民政府县长;2000年12月至2003年12月,安康市委常委、市人民政府副市长;...
方玮峰任中共安康市委书记 不再担任安康市市长
省委决定,方玮峰同志任中共安康市委书记,不再担任安康市人民政府市长职务;免去刘建明同志中共安康市委书记职务。提名郭青同志为安康市人民政府市长人选。周玉峰(女)同志任中共安康市委委员、常委;免去钟顺虎同志中共安康市委常委、委员职务,另有任用。方玮峰简历...