陕西公示韩宏琪、余天西、张渭、张云哲、郑仲、刘兵等56人(简历)
曹建军,男,1961年8月生,山西永济人,2001年6月入党,1984年8月参加工作,全日制大学学历、工学学士,高级工程师。现任陕西广播电视台台长助理,拟任陕西广播电视台总工程师。党蓉,女,1962年1月生,陕西韩城人,2001年9月入党,1982年8月参加工作,全日制大学学历、经济学学士,在职研究生学历、会计师。现任陕西广播电视台...
张雷任国投电力副董事长!
简历:张雷,男,46岁,研究生学历,工学博士学位,正高级经济师。历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任,国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投...
山西5人因严重违纪违法被查
曹建军,男,汉族,1968年1月生,山西运城人,大专学历,1992年11月加入中国共产党,1988年7月参加工作。历任闻喜县委政法委副书记;闻喜县涑水河公园管理服务中心主任;闻喜县文物保护中心副主任。大同市新荣区古店镇粮油购销站主任刘武田涉嫌严重违纪违法,目前正接受大同市新荣区纪委监委纪律审查和监察调查。刘武田简历...
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届监事会第八次(临时...
1、梁大衡先生简历梁大衡,男,1973年出生,中共党员,电子科技大学研究生学历。1995年至1999年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部副经理,1999年至2001年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理,2001年至2003年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理,2003年至2013年历任中山火炬城建开...
快讯!刘兵任职陕西广播电视台台长
附刘兵简历:刘兵,男,1962年12月生,山东招远人,2006年6月入党,1984年8月参加工作,全日制大学学历、工学学士,在职研究生学历、工程师。历任陕西广播电视台党委委员,陕西广播电视集团有限公司总经理;陕西演艺集团董事长、党委书记。2019年5月,任陕西广播电视集团党委书记、集团董事长。
四川金路集团股份有限公司
二,被担保人基本情况1.四川省金路树脂有限公司注册地点:四川省罗江县东外法定代表人:曹建军注册资本:38,000万元人民币股权结构:本公司持股100%经营范围:合成树脂及塑料,无机盐,氯碱(氢氧化钠,液氯,盐酸),烃类及其卤化物,硝化物,氧化物及其衍生物,甜味剂制造,销售,汽车危险品货运.截止2013年12...
陕西台换帅!最新台长变动一览!|宣传部|党委书记|梁勇|副台长_网易...
梁勇简历梁勇,男,汉族,1964年6月出生,江西省万载人,1985年参加工作。现任江西广播电视台党委书记、台长,江西广电传媒集团有限责任公司党委书记、董事长。1985年7月毕业于江西师范大学中文系,同年分配到江西人民广播电台工作,先后在记者站、宣传办公室、新闻部工作,曾任江西人民广播电台新闻部副主任;1996年聘任为主...