建设银行董事长王洪章辞职
王洪章简历:自2012年1月起出任董事长、执行董事,自2012年7月起兼任中德住房储蓄银行董事长,自2013年7月起兼任中国建设银行(亚洲)股份有限公司董事长。王先生目前还担任亚太经济合作组织工商咨询理事会($%$&)中国代表、亚太经济合作组织中国工商理事会常务副主席、中国-中东欧国家联合商会中方理事会主席、中国国际商会...
独家!王洪章辞任建行董事长 中行董事长田国立接任
据统计,在田国立担任中行董事长的这4年多时间里,中行总资产从12.68万亿上升至18.1万亿。以下为王洪章详细简历:王洪章,男,汉族,1954年7月生,辽宁昌图人,1974年6月加入中国共产党,1971年12月参加工作,东北财经大学金融系货币银行学专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士,高级经济师,中国注册会计师。1971.12——1973....
2013博鳌亚洲论坛部分参会嘉宾名单及简历(商界领袖)
王洪章,男,汉族,1954年7月生,辽宁昌图人,1974年6月加入中国共产党,1971年12月参加工作,东北财经大学金融系货币银行学专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士,高级经济师,中国注册会计师。现任建行董事长。宫原耕治日本邮船株式会社会长,1970年毕业于东京大学法学部,1979年4月进入日本邮船株式会社工作,1996年出任管理...
王洪章
王洪章王洪章,1954年7月出生。1978年毕业于辽宁财经学院(现东北财经大学)金融系,东北财经大学经济学硕士学位,高级经济师,中国注册会计师。1978年9月,中国人民银行信贷局、储蓄局、工商信贷部工作;1984年1月,中国工商银行工商信贷部办公室工作;1989年11月,中国工商银行青岛市分行行长助理;1991年2月,中国工商银行办...
王洪章、蒋超良分别出任建行和农行董事长
附:王洪章简历原中国人民银行纪委书记。1954年7月出生。1978年毕业于辽宁财经学院(现东北财经大学)金融系,东北财经大学经济学硕士学位,高级经济师,中国注册会计师;1978年9月,中国人民银行信贷局、储蓄局、工商信贷部工作;1984年1月,中国工商银行工商信贷部、办公室工作;1989年11月,中国工商银行青岛市分行行长助理;19...
王洪章卸任建设银行董事长 原中国银行董事长田国立接任
8月18日,建设银行发布消息称,因年龄原因,王洪章已向中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事、战略发展委员会主席及委员等职务(www.e993.com)2024年9月21日。同时,建设银行还发布了董事会决议公告,原中国银行董事长田国立将担任本行执行董事,任职期限为三年。
进出口银行行长刘连舸任中行行长:成长于央行 具有国际经验
6月26日,澎湃新闻从接近中国银行(601988.SH;03988.HK)人士处获悉,中国银行于今天上午召开全体大会,宣布中国进出口银行行长刘连舸出任中国银行行长。在此之前,中国银行的行长职位已经空缺了近一年。2017年7月31日,原中国银行董事长田国立接替已到退休年龄的王洪章,从中国银行调任建设银行任党委书记、董事长,而中国银行...
中国进出口银行行长刘连舸任中国银行行长 曾供职央行20年
2017年7月31日,原中国银行董事长田国立接替已到退休年龄的王洪章,从中国银行调任建设银行任党委书记、董事长,而中国银行党委书记、董事长则由行长陈四清接任。但是行长之位自此一直悬空。现年57岁的刘连舸是吉林省吉林市永吉县人,经济学博士,最初在央行工作,有海外工作经验和处理国际事务的经验。刘连舸1987年开始担任...
建设银行提名田国立为执行董事,中国银行选举陈四清为董事长
对于王洪章的退休,建行方面表示,早任职期间,审时度势,身体力行,致力转型发展,完善风险管理和合规体系,在推动该行综合性经营、多功能服务、集约化管理、打造创新型银行、智慧型银行和推进建行国际化等方面做出卓越贡献。附:田国立简历田国立资料图田国立,1960年12月出生,中国国籍。2013年4月加入中国银行,自2013...
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2017年第1号更新招募说明书摘要
许义明先生,总经理,简历同上。周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年4月加入本公司,任职公司副总经理。