中航沈飞市值管理卓有成效,公司将根据国资委要求,持续落实提升...
2022年7月公司公告,中航工业下属公司中航证券出手增持,管理的“中航证券聚富优选2号集合资管计划”增持公司股份102.55万股,增持金额6290.18万元。2022年5月,公告公司董事长钱雪松先生,董事、总会计师、董事会秘书戚侠先生,副总经理、总法律顾问邓吉宏先生均增持公司股份。除了分红,中航沈飞也积极在互动平台回应投资...
中航沈飞:董事长钱雪松获2021年度金牛企业领袖奖
在钱雪松的带领下,公司运营管控不断优化,均衡生产持续纵深发展,基本建成流程主导、数据驱动、协同高效的生产运营管控平台;财务管理水平加速提升,生产经营成本有效管控;供应链管控能力切实增强,统筹推进供应链管理体系化、规范化、信息化建设。钱雪松在接受中国证券报记者采访时表示:“中航沈飞有传承、可信赖,有使命、可期...
中航沈飞:7月20日钱雪松增持公司股份合计2000股
中航沈飞:7月20日钱雪松增持公司股份合计2000股证券之星讯,根据7月21日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,中航沈飞(600760)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年7月20日公司钱雪松共增持公司股份2000.0股,占公司总股本为0.0001%。变动期间公司股价下跌1.09%,7月20日当日收盘报44.39元。中航沈飞近半...
中航沈飞换届,42岁钱雪松继续掌舵
公开资料显示,出生于1979年11月的钱雪松。现任中航沈飞党委书记、董事长,沈阳飞机工业(集团)党委书记、董事长、科学技术委员会主任。他有研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。邢一新,1971年10月出生,本科学历,硕士学位,高级工程师。现任中航沈飞党委副书记、董事、总经理,沈阳飞机工业(集团)党委副书记、董事、...
40岁钱雪松出任中航沈飞董事长,系沈飞培养的青年才俊
上述公告公布的官方简历称:“钱雪松先生,出生于1979年11月,研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司43厂厂长兼党支部书记、34厂党总支书记兼质量副厂长、军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记兼总经理,中航沈飞股份有限公司董事、党委常委、副总经理、党委副书记兼总经理。现任...
中航沈飞董事长郭殿满辞职 总经理钱雪松接任
相关简历:钱雪松,男,出生于1979年11月,研究生学历,硕士学位,高级工程师(www.e993.com)2024年9月17日。历任沈阳飞机工业(集团)有限公司43厂厂长兼党支部书记、34厂党总支书记兼质量副厂长、军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记兼总经理,中航沈飞股份有限公司董事、党委常委、副总经理、党委副书记兼总经理。现任中航沈飞股份有限...
中航沈飞2020年净利增长68.63%:董事长钱雪松薪酬83.6万
董事长钱雪松从公司获得的税前报酬总额83.6万元;董事、总经理邢一新从公司获得的税前报酬总额83.6万元;董事、副总经理、总工程师李克明从公司获得的税前报酬总额73.6万元;董事、总会计师、董事会秘书戚侠从公司获得的税前报酬总额30.7万元;副总经理张绍卓从公司获得的税前报酬总额73.6万元。
钱雪松任中航沈飞股份有限公司董事长
据微信公众号“航空工业沈飞”(ID:AVICSAC)8月20人消息,2019年8月14日,中航沈飞股份有限公司召开干部大会。会上宣读了中共中国航空工业集团有限公司党组《关于钱雪松等同志任免职的通知》:经研究决定,钱雪松同志任中航沈飞股份有限公司党委书记,免去郭殿满同志中航沈飞股份有限公司党委书记职务。
中航沈飞(600760.SH):钱雪松辞去总经理职务 继续担任董事长等职务
格隆汇1月14日丨中航沈飞(600760.SH)公布,公司董事会近日收到钱雪松的书面辞职报告。钱雪松因工作变动原因辞去公司总经理职务,继续担任董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,钱雪松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
注意!中航沈飞:航空工业集团计划减持不超过3920万股
2020年年报显示,中航沈飞的主营业务为航空制造业、其他,占营收比例分别为:98.82%、0.44%。中航沈飞的董事长是钱雪松,男,42岁,研究生学历,硕士学位,高级工程师。中航沈飞的总经理是邢一新,男,50岁,大学本科学历,硕士学位,高级工程师。