王冰任吉林省委组织部副部长、省人社厅党组书记(图|简历)
王冰简历王冰,男,1969年12月出生,满族,中共党员,研究生学历。1990年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。2004年04月至2008年03月,吉林省委办公厅综合一处副处长(2004年9月至2007年6月在吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生在职学习,2007年6月获经济学硕士学位);2008年03月至2011年02月,吉林省委...
谢忠岩任白山市委书记 王冰不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,谢忠岩,1969年5月生,曾任吉林省长白山保护开发区管委会工委书记、主任,2016年任吉林省财政厅党组书记、厅长。王冰,1969年12月出生,2019年12月任白山市委书记。谢忠岩简历谢忠岩,男,1969年5月生,汉族,中共党员,1991年7月参加工作,中国科学院长春地理研究所环境科学专...
辽宁公示王冰、王选梁、刘鑫、孙永东、周鹏举、郑滨等17人(简历)
王冰,男,汉族,1971年7月生,1996年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省委办公厅副主任,拟任辽宁省委台湾工作办公室(辽宁省政府台湾事务办公室)主任。王选梁,男,汉族,1969年12月生,1988年9月参加工作,1991年7月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省纪委监委机关党委专职副...
马坚任白山市代市长 王冰辞去市长职务(图|简历)
王冰,1969年12月出生,2018年1月任白山市市长,近日已任白山市委书记。马坚简历马坚,男,1972年5月出生,汉族,山西运城人,大学学历,1992年12月加入中国共产党,1995年7月参加工作。1991.09-1995.07山西大学中文系汉语言文学专业学习1995.07-1996.12山西省证券管理办公室干事1996.12-1998.12山西省证券管理办公室副...
吉林公示王冰、万桂双、麦朝、王晓南、金宝山、齐晏等8人(简历)
王冰,男,1969年12月生,满族,中共党员,在职研究生学历。曾任省委办公厅副主任、省委政策研究室(省委全面深化改革领导小组办公室)副主任,省委政策研究室主任。现任白山市委副书记、市长。拟任市(州)党委正职。万桂双,男,1973年12月生,汉族,中共党员,在职研究生学历。曾任省委组织部研究室(政策法规处)副主任(副处...
云南省昆明市政府党组成员、副市长王冰接受审查调查
王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党(www.e993.com)2024年9月15日。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;1992年12月至2003年12月,在共青团昆明市委工作,历任办公室副主任,办公室主任,党组成员、办公室主任,昆明市青少年宫主任、昆明市青少年活动中心建设指挥部办...
刚刚通报,王冰被查!
王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;1992年12月至2003年12月,在共青团昆明市委工作,历任办公室副主任,办公室主任,党组成员、办公室主任,昆明市青少年宫主任、昆明市青少年活动中心建设指挥部办...
王冰接受审查调查,霍云成被开除党籍和公职
王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;1992年12月至2003年12月,在共青团昆明市委工作,历任办公室副主任,办公室主任,党组成员、办公室主任,昆明市青少年宫主任、昆明市青少年活动中心建设指挥部办...
昆明市副市长王冰被查
王冰(资料图)据官方简历,王冰生于1966年9月,早期在云南汽车厂工作,1992年调至共青团昆明市委,历任办公室主任、昆明市青少年宫主任、机关党总支书记(享受副处级待遇)等职。2003年,王冰调任昆明市手工业联社主任,2009年调至昆明市东川,历任区委副书记、副区长、代区长,后出任东川区区长。2012年,王冰出任石林县委...
西宁市委副书记马坚任吉林白山市代市长(图/简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马坚,1972年5月出生,曾任西藏证监局局长,四川证监局局长等职务,2016年出任西宁市委副书记(正厅级)。王冰,1969年12月出生,2018年1月任白山市市长,近日已任白山市委书记。马坚简历马坚,男,1972年5月出生,汉族,山西运城人,大学学历,1992年12月加入中国共产党,1995年7月...