欧普照明股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划...
4、许斌先生简历许斌先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于中山大学工商管理专业。曾任虎彩集团有限公司战略投资经理职务,2007年入职本公司,历任公司战略投资经理、绿色照明业务拓展总监、下属子公司总经理职务,2017年至今担任欧普道路照明有限公司事业部总经理。许斌先生未持有公司股票,与公司实...
同兴环保科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
综上,郑光明先生、朱宁先生、解道东先生、郎义广先生、郑勇先生、初宏洲先生、许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生9人共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。4、逐项审议通过《关于公司监事会...
同兴环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
截至本公告日,许斌先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等...
许斌任江西省肿瘤医院党委副书记、院长
坚决拥护委党组任命决定,不辜负委领导信任重托,不辜负全院职工殷切期望,全力支持许斌同志工作,团结其他班子成员,带领全院干部职工凝心聚力、干事创业,推动各项工作迈上新台阶,用实干托举梦想、以奋斗书写华章,实现医院高质量跨越式发展。许斌表示,坚决服从组织安排,衷心感谢组织信任,在今后工作中,坚定“不忘初心,牢记使...
王岿然任新疆维吾尔自治区发改委主任 许斌不再担任(图|简历)
许斌简历许斌,男,汉族,1960年6月生,天津市人,1978年12月参军,1981年10月加入中国共产党。1981年10月-1994年5月,乌鲁木齐市红山影剧院职工、乌鲁木齐市文化局团委书记;1994年5月-1996年10月,乌鲁木齐市委宣传部文化教育处处长;1996年10月-1999年4月,乌鲁木齐市南山矿区党委常委、宣传部长;...
河钢股份:刘键辞任董事长 许斌暂履职
许斌:中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,博士学位,正高级工程师(www.e993.com)2024年10月3日。历任河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总经理、董事、党委常委,河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记,现任河钢股份副董事长、总经理、党委副书记。
许斌任新疆维吾尔自治区发改委主任 张春林不再担任(图|简历)
张春林简历张春林,男,汉族,1965年2月生,四川德阳人,1986年8月参加工作,1986年1月加入中国共产党,新疆大学经济与管理学院人口、资源与环境经济学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士。1982年9月至1986年8月,新疆八一农学院农机系农业机械化专业学习;
中电科能源股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告
(三)非职工监事候选人简历许斌:男,1970年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华北电力学院,本科学历,工商管理硕士学位,高级工程师(研究员)。1992年7月起,历任重庆电力建设总公司技术员,中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工程师、副主任,中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部...
同兴环保科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。三、其他说明事项1、上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,其中独立董事候选人人...
同兴环保科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。三、其他说明事项1、上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,其中独立董事候选人人...