周萌任江西吉安市委书记
2008年3月27日 - 央视网
周萌同志简历周萌周萌,吉安市委书记、市政府市长、党组书记。男,1957年8月出生,1976年8月入党,1974年9月参加工作,中央党校研究生班经济管理专业毕业,江西丰城人。1990年1月任新建县委副书记,1992年10月任南昌市青云谱区委副书记、区政府代区长,1993年1月,任南昌市青云谱区委副书记、区政府区长,1996年...
详情
周萌同志简历周萌周萌,吉安市委书记、市政府市长、党组书记。男,1957年8月出生,1976年8月入党,1974年9月参加工作,中央党校研究生班经济管理专业毕业,江西丰城人。1990年1月任新建县委副书记,1992年10月任南昌市青云谱区委副书记、区政府代区长,1993年1月,任南昌市青云谱区委副书记、区政府区长,1996年...