阳光电源董事会提请免去刘振董事职务,提名顾亦磊为董事
2022年5月6日 - 百家号
顾亦磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,博士。曾先后任职于中达斯米克股份有限公司(台达集团)、深圳康达炜电子技术有限公司、山特电子(深圳)有限公司、伊顿(中国)投资有限公司等。2015年9月加入阳光电源,先后担任阳光电源研究院副院长、中央研究院院长。现任阳光电源高级副总裁兼光储事业部总裁。...
详情
阳光电源高级副总裁顾亦磊今年44岁 年薪450万元比董事长都要高
2022年3月16日 - 百家号
根据公开资料显示,顾亦磊出生于1978年,博士学历,具体就读院校及时间并未予以披露。据介绍顾亦磊履历也颇为亮眼,曾先后任职于中达斯米克股份有限公司(台达集团)、深圳康达炜电子技术有限公司、山特电子(深圳)有限公司、伊顿(中国)投资有限公司等,能力应当不俗。2015年,37岁的顾亦磊加入到阳光能源,成为阳光能源的...
详情
阳光电源业绩暴跌后:曹仁贤卸下多职位 力推高管年轻化
2019年3月24日 - 新京报网
简历显示,顾亦磊1978年2月出生,博士。曾先后任职于中达斯米克股份有限公司(台达集团)、深圳康达炜电子技术有限公司、山特电子(深圳)有限公司、伊顿(中国)投资有限公司等。2015年9月加入阳光电源,先后担任本公司研究院副院长、中央研究院院长。现任本公司副总裁兼光储事业部总裁。邓德军1976年9月出生,本科。曾先后任...
详情