山东省政协常委、文化文史和学习委员会副主任周勇被查
周勇简历周勇资料图公开资料显示,周勇,男,汉族,1962年12月生,1983年毕业于原西安公路学院(现长安大学),在职研究生学历,工学博士学位,中共党员。历任山东省交通工程公司工程处技术员、副主任、工程处工程施工负责人、施工处处长、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记,山东省路桥集团有限公司董事长、党委书记,...
今年3月,各地区被查的14名城投、交投集团董事长
周勇2023年刚卸任山东高速集团董事长职务。周勇简历周勇,男,汉族,1962年12月生,1983年毕业于原西安公路学院(现长安大学),在职研究生学历,工学博士学位,中共党员。历任山东省交通工程公司工程处技术员、副主任、工程处工程施工负责人、施工处处长、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记,山东省路桥集团有限公司董...
周勇被免去黄山市委副书记等职,个人简历已从官网撤下
公开资料显示,周勇,男,汉族,1965年9月生,籍贯安徽泗县,合肥工业大学毕业,研究生学历,工学硕士,中共党员。周勇曾先后担任安徽省工程咨询院副院长,石台县县长、县委书记,池州市委常委、宣传部长,蚌埠市委常委、组织部长等职。2015年2月,周勇调任黄山市委常委、市政府党组副书记、常务副市长。2016年7月起,周勇担任黄山市...
天津公示刘兵、任红卫、郝弗非、周勇4人(简历)
周勇,男,汉族,1971年7月生,在职大学学历,中共党员,现任天津市公安局禁毒总队(市禁毒委员会办公室)党委书记、总队长(主任)、一级高级警长,拟提名为有关区副区长人选。公示时间为5个工作日:自2023年9月7日起至2023年9月13日止。如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向市委组织部反映。联系电话:12380;联系地...
周勇简历
周勇简历发布时间:2021-01-2507:53来源:视界网/重庆网络广播电视台(责任编辑:张静怡)版权声明凡本网注明“来源:重庆网络广播电视台(视界网)、重庆手机台”的所有作品,系由本网自行采编或经授权使用重庆广电集团(集团)各频道节目,版权及相关权利属重庆网络广播电视台(视界网)所有。未经本网授权,任何...
周勇当选重庆市政协副主席(图|简历)
周勇简历周勇,男,汉族,1964年9月生,重庆武隆人,研究生,管理学博士,1981年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党(www.e993.com)2024年9月15日。1979.09—1981.07四川省涪陵地区水利电力学校水电财务管理专业中专学习1981.07—1983.02四川省武隆县大溪河电站工程处会计、团委书记1983.02—1988.07四川省武隆县电力公司计财科长、副经理(其间:19...
周勇当选为政协重庆市第五届委员会副主席 (附 周勇简历)
周勇当选为政协重庆市第五届委员会副主席(附周勇简历)01-2419:00:11来源:重庆日报客户端分享到微博分享到微信分享到QQ免责声明上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。举报...
江苏公示林涛、周勇、吴炜、李朝阳、张利、吴冈玉等51人(简历)
2、周勇,现任省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事。男,1966年12月生,汉族,江苏南京人,在职研究生学历,博士学位,2000年4月加入中国共产党,1987年7月参加工作。拟任省委管理领导班子企业党委书记、董事长。3、陈述,现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。男,1965年10月生,汉族,江苏灌云...
方存好任内江市副市长 周勇不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,方存好,1976年4月生,原任四川省经济和信息化委员会副主任、党组成员,近日已任内江市委常委(相关报道);周勇,1965年6月生,2012年10月任内江市委常委、常务副市长,今年9月已任内江市委副书记(相关报道)。方存好简历...
48岁周勇任南京六合区委书记,曾长期在东南大学任职
公开简历显示,周勇出生于1975年,研究生学历,博士学位,研究员。他此前曾长期在高校任职,2008年以来历任东南大学党委学工部秘书兼党委学工部思政办副主任,仪器学院党委副书记兼副院长,校团委副书记、副教授,校团委书记,2014年任东南大学产业党工委书记、研究员。2014年8月至2016年8月,周勇还曾在省科技镇长团...