延安必康制药股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
陈亮先生,1962年10月出生,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,中专学历。现任陕西必康制药集团控股有限公司山阳基地总经理。截至目前,陈亮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈亮先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一...
深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集...
陈亮先生:斯特拉斯克莱德大学(英国)通信管理硕士、中山大学通信工程硕士。曾任职于中国联通广东省分公司,历任网络优化中心总经理、个人客户部总经理、移动业务营销中心总经理、汕头市分公司总经理、吉林省分公司副总经理。经2014年9月22日公司第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过,聘任陈亮先生为公司副总裁。米泽东...
湖北公示陈亮、潘启胜、冯仲凯、郑青、程用文、滕刚等13人(简历)
陈亮,男,土家族,湖北建始人,1964年8月生,在职硕士研究生学历,管理学硕士学位,1987年7月参加工作,1985年1月加入中国共产党。曾任共青团湖北省委员会学校部副部长,《青年月报》杂志社社长、总编辑、《湖北青年报》筹备组负责人,共青团湖北省委员会学校部部长、办公室主任,五峰县委副书记、组织部长,五峰县委副书记、...
日本《Photo Asahi》陈亮:我用摄影与故乡告别
陈亮:我喜欢的日本摄影家有很多,日本摄影家一直是我学习的榜样。杉本博司、须田一政、植田正治、荒木经惟、尾仲浩二、横田大輔、山本昌男、深濑昌久、濑户正人、石内都、土门拳、鬼海弘雄、吉行耕平、今村修...真的很多。哈哈。朝日新闻:若在日本,有没有你想拍的地方?陈亮:想拍的地方很多,但我还没去过,还...
中国银河董事长陈亮辞职 出任中金公司董事长
陈亮简历:陈亮,1968年1月出生。自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理,自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理,自2009年9月至20...
券商基金早知道 | “汇金系”两大券商官宣:陈亮担任中金董事长...
公开简历显示,杨明出生于1981年10月,从他曾任职位来看,杨明的投资经验十分丰富,此前曾任申银万国证券投资和金融衍生品总部高级投资经理、大成国际投资总监兼基金经理;华宝兴业基金机构投资部负责人兼投资经理、太平资产资产管理部高级业务副总裁等职(www.e993.com)2024年9月19日。2022年11月至今,任东海证券股份有限公司执行委员会主任(总裁)、职工董...
百名校长(书记)访谈系列报道 重庆市铜梁中学校书记陈亮
陈亮,男,汉族,1964年10月出生,中共党员,铜梁中学校党委书记;秉承“让每一个生命都绽放光彩”理念,坚持立德树人,注重学生德智体美劳全面发展,撰写的论文多次公开发表,并获市级以上奖励,主编多本学案、作文,主研20余个市级以上课题,曾获重庆市骨干教师,重庆市优秀教师,重庆市教育系统优秀共产党员,重庆市教育...
华商改革创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)
吴林谦:简历同上。周海栋:华商基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部(原投资管理部)总经理、基金经理。陈杰:华商基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理、基金经理、深圳分公司总经理。邓默:华商基金管理有限公司量化投资总监、量化投资部总经理、基金经理。童立:简历同上。孙志远:华商基金管理有限公司资...
中国银河证券股份有限公司2020年度股东大会及2021年第一次A股类别...
陈亮先生简历详见公司于2021年2月10日发布的《中国银河证券股份有限公司第三届董事会第六十五次会议决议公告》(公告编号:2021-014)。议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《关于提请审议第四届董事会专门委员会组成的议案》第四届董事会各专门委员会委员组成如下:...
中国银河证券股份有限公司公告(系列)
陈共炎先生简历详见附件。议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。(2)通过《关于推荐陈亮先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会执行董事候选人的议案》同意推荐陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人,并提请股东大会选举。陈亮先生简历详见附件。