宜宾五届市委常委简历(书记刘中伯 副书记杜紫平、邓正权)
刘中伯同志简历刘中伯,男,汉族,1962年9月出生,四川仪陇人,在职硕士研究生,1981年9月参加工作,1983年1月加入中国共产党。1981.09—1986.01四川省仪陇县大华乡干部1986.01—1990.02四川省仪陇县回春镇党委副书记(1985.08—1988.06中央党校函授学院大专班党政管理专业学习)1990.02—1993.07四川省仪陇县来苏乡党委...
刘中伯任四川宜宾市委书记 王铭晖不再兼任(图/简历)
刘中伯简历刘中伯,1962年11月生,四川仪陇人。大学文化,在职研究生。1980年8月参加工作,1983年1月加入中国共产党。1995年9月至1997年3月任四川省仪陇县人民政府副县长;1997年4月至2001年8月任中共四川省仪陇县委常委、副县长;2001年8月至2002年10月任四川省南充市水利局局长、党组书记;2002年10月任中...
前宜宾市委书记刘中伯任省人大经济委主任,同时李曙光卸任副主任
在此之前,刘中伯从2022年3月至此番履新,一直担任四川省委党建领导小组副组长。刘中伯,男,汉族,1962年9月出生,四川仪陇人,在职硕士研究生,1981年9月参加工作,1983年1月加入中国共产党。个人简历1981.09—1986.01四川省仪陇县大华乡干部1986.01—1990.02四川省仪陇县回春镇党委副书记(1985.08—1988.06中央党校函...
方存好任宜宾市委书记 刘中伯不再担任
刘中伯,男,1962年11月生,2016年任宜宾市委书记。方存好简历方存好,男,汉族,1976年3月生,安徽寿县人,1998年4月加入中国共产党,2004年7月参加工作,清华大学计算机科学与技术专业毕业,博士研究生学历,工学博士,副教授。现任四川省宜宾市委书记,市政府市长、党组书记。1994.09--1998.07浙江大学计算机系计算机专业本...
娄底市娄星区政协主席、党组书记刘中生接受审查调查
刘中生简历刘中生,男,1962年2月出生,汉族,湖南娄底市娄星区人,大学文化,1979年11月参加工作,1983年1月加入中国共产党。历任娄星区大科乡党委副书记、乡长、党委书记,娄底市规划局党组成员、副局长,娄底市政府接待处副处长、娄底宾馆总经理,娄底市城市建设投资管理办公室(娄底市城市建设投资集团有限公司)主任、总...
刘中生涉嫌严重违纪违法 接受审查调查
刘中生简历刘中生,男,1962年2月出生,汉族,湖南娄底市娄星区人,大学文化,1979年11月参加工作,1983年1月加入中国共产党(www.e993.com)2024年9月17日。历任娄星区大科乡党委副书记、乡长、党委书记,娄底市规划局党组成员、副局长,娄底市政府接待处副处长、娄底宾馆总经理,娄底市城市建设投资管理办公室(娄底市城市建设投资集团有限公司)主任、总...
刘中伯任四川省招商引资局党组书记、局长(图/简历)
刘中伯简历刘中伯,50岁,在职硕士研究生,此前任四川省委组织部副部长。
四川省投资促进局局长刘中伯任宜宾市委书记
刘中伯简历刘中伯,1962年11月生,四川仪陇人。大学文化,在职研究生。1980年8月参加工作,1983年1月加入中国共产党。1995年9月至1997年3月任四川省仪陇县人民政府副县长;1997年4月至2001年8月任中共四川省仪陇县委常委、副县长;2001年8月至2002年10月任四川省南充市水利局局长、党组书记;...
刘中伯任四川宜宾市委书记(图/简历)
刘中伯简历刘中伯刘中伯,1962年11月生,四川仪陇人。大学文化,在职研究生。1980年8月参加工作,1983年1月加入中国共产党。1995年9月至1997年3月任四川省仪陇县人民政府副县长;1997年4月至2001年8月任中共四川省仪陇县委常委、副县长;2001年8月至2002年10月任四川省南充市水利局局长、党组书记;...
天津对张文波、张彬、刘华建等14人进行提任前公示(简历)
刘中,男,1966年3月生,河北鹿泉人,1994年5月加入中国共产党,1990年9月参加工作,全日制研究生学历,法学博士,现任市纪律检查委员会监察综合室主任(副局级),拟任市监察局副局长(试用期一年)。张文波,男,1963年3月生,山东荣成人,1984年11月加入中国共产党,1988年7月参加工作,全日制研究生学历,工学硕士,高级工程...