王冰任吉林省委组织部副部长、省人社厅党组书记(图|简历)
王冰,男,1969年12月出生,满族,中共党员,研究生学历。1990年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。2004年04月至2008年03月,吉林省委办公厅综合一处副处长(2004年9月至2007年6月在吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生在职学习,2007年6月获经济学硕士学位);2008年03月至2011年02月,吉林省委办公厅综合...
谢忠岩任白山市委书记 王冰不再担任(图 简历)
王冰,1969年12月出生,2019年12月任白山市委书记。谢忠岩简历谢忠岩,男,1969年5月生,汉族,中共党员,1991年7月参加工作,中国科学院长春地理研究所环境科学专业毕业,理学博士。历任省放射环境监督管理站副站长,省辐射环境监督站站长,省环境保护局副局长、党组成员,共青团吉林省委书记、党组书记,省青年联合会主席,吉林...
辽宁公示王冰、王选梁、刘鑫、孙永东、周鹏举、郑滨等17人(简历)
王冰,男,汉族,1971年7月生,1996年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省委办公厅副主任,拟任辽宁省委台湾工作办公室(辽宁省政府台湾事务办公室)主任。王选梁,男,汉族,1969年12月生,1988年9月参加工作,1991年7月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省纪委监委机关党委专职副...
马坚任白山市代市长 王冰辞去市长职务(图|简历)
王冰,1969年12月出生,2018年1月任白山市市长,近日已任白山市委书记。马坚简历马坚,男,1972年5月出生,汉族,山西运城人,大学学历,1992年12月加入中国共产党,1995年7月参加工作。1991.09-1995.07山西大学中文系汉语言文学专业学习1995.07-1996.12山西省证券管理办公室干事1996.12-1998.12山西省证券管理办公室副...
黑龙江公示王冰、石剑飞、田林、孙天文、宋恩等21人(简历)
王冰男,汉族,1971年4月生,48岁,1993年7月参加工作,2002年6月入党,哈尔滨工业大学机械制造工艺及设备专业大学毕业,现任省工业和信息化厅运行调节处处长,拟任省工业和信息化厅党组成员,提名为省工业和信息化厅副厅长。王希忠男,汉族,1968年4月生,51岁,1991年12月参加工作,1991年6月入党,哈尔滨理工大学计算机...
王冰当选白山市市长 李永杰当选市监察委员会主任(图|简历)
王冰简历王冰,1969年12月出生,满族,中共党员,研究生学历(www.e993.com)2024年9月15日。1990年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。2004年4月至2008年3月,吉林省委办公厅综合一处副处长(2004年9月至2007年6月在吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生在职学习,2007年6月获经济学硕士学位);...
吉林对王志厚、王冰、王子联、王库进行公示(简历)
王冰,男,1969年12月生,满族,中共党员,在职研究生学历。曾任省委办公厅副主任、省委政策研究室副主任。现任省委政策研究室主任,省委全面深化改革领导小组办公室副主任(兼)。拟提名为市(州)政府正职候选人。王子联,男,1968年11月生,汉族,中共党员,省委党校研究生学历。曾任四平市委常委、秘书长,四平市委常委、公主...
王冰接受审查调查,霍云成被开除党籍和公职
王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;1992年12月至2003年12月,在共青团昆明市委工作,历任办公室副主任,办公室主任,党组成员、办公室主任,昆明市青少年宫主任、昆明市青少年活动中心建设指挥部办...
昆明市副市长王冰被查
王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;1992年12月至2003年12月,在共青团昆明市委工作,历任办公室副主任,办公室主任,党组成员、办公室主任,昆明市青少年宫主任、昆明市青少年活动中心建设指挥部办...
王冰任白山市委书记
王冰简历王冰,1969年12月出生,满族,中共党员,研究生学历。1990年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。2004年4月至2008年3月,吉林省委办公厅综合一处副处长(2004年9月至2007年6月在吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生在职学习,2007年6月获经济学硕士学位);...