杭州华旺新材料科技股份有限公司关于申请2024年度银行授信额度的...
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于近日收到董事、副总经理葛丽芳女士、董事李小平、监事会主席郑湘玲女士、监事王世民先生的辞职申请。葛丽芳女士因已达到退休年龄,根据工作调整,申请辞去董事职务,辞职后仍担任公司副总经理职务;李小平先生因为工作调整,申请辞去董事职务,辞职后仍在公司...
招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置...
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李小平先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(cninfo)。7、审议通过...
道道全粮油股份有限公司 2023年第三季度报告
监事个人简历1、戴箐女士,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年8月至1995年7月岳阳市建筑设计受聘设计工作;1995年7月至1996年12月在中辰建筑陶瓷有限公司工作;1996年12月底至2008年4月岳阳巴陵油脂工业有限公司工作;2008年4月至2011年7月道道全粮油股份有限公司任审计监察部价费审计;2011年...
江西对李小平、李高兴进行任前公示(简历)
李小平,男,汉族,1967年6月生,中共党员,在职大学,现任九江市委常委、庐山风景名胜区管理局党委书记,庐山市委书记,拟任省直单位党政正职;李高兴,男,汉族,1968年11月生,中共党员,省委党校研究生,现任抚州市委副书记,拟提名为设区市人大常委会主任候选人。上述公示对象公示时间从2022年9月26日起至2022年10月8日止...
李小平任江西省九江市副市长(简历)
李小平同志简历李小平,男,1967年7月出生,中共党员,在职研究生学历。1985年8月至1996年2月九江市教育局干部;1996年2月至1997年2月在都昌县新妙乡重兴村挂职锻炼;1997年2月至1997年11月九江市教育局干部;1997年11月至2000年5月任九江市教委办公室副主任,主持工作(期间1998年9月至2000年7月复旦大学哲...
常州市十六届人大常委会主任、副主任简历(主任费高云)
李小平,男,汉族,1962年8月出生,江苏常州人,大学文化,高级工程师,1992年11月入党,1983年7月参加工作(www.e993.com)2024年9月20日。1979年10月江苏化工学院有机化工专业大学学习;1983年7月武进轻工助剂厂技术员、技术科长;1986年12月武进轻工助剂厂副厂长、厂长、党支部书记;
云南省临沧市委书记李小平接受组织调查(图/简历)
李小平,男,汉族,1965年8月生,云南麒麟人,1984年11月加入中国共产党,1986年7月参加工作,云南大学硕士研究生学历。现任中共普洱市委副书记、普洱市人民政府市长。1982.09——1986.07,云南大学经济系企业管理专业学习;1986.07——1987.07,云南大学工作;1987.07——1990.08,云南大学经济学院团委书记、学生党支部书记,云...
李小平任临沧市委书记 杨洪波调任红河(图|简历)
李小平,男,汉族,1965年8月生,云南麒麟人,1986年7月参加工作,1984年11月入党,云南大学硕士研究生学历。1982.09-1986.07云南大学经济系企业管理专业学习;1986.07-1987.07云南大学工作;1987.07-1990.08先后任云南大学经济学院团委书记、学生党支部书记;云南大学团委副书记、云南大学学生会秘书长、云南大学研究生会秘...
市人大常委会公布任免名单 任命李小平为副市长
人物简历李小平,男,1962年8月出生,江苏常州人,1983年7月参加工作,1992年11月入党,大学学历。1983年7月--1986年12月先后任江苏武进轻工助剂厂技术员、技术科长;1986年12月--1996年4月任江苏武进轻工助剂厂副厂长、厂长、党支部书记;1996年4月--1996年5月任江苏武进化肥厂党委副书记;...
云南临沧市委书记李小平涉嫌违纪被查(图/简历)
李小平简历:李小平,男,汉族,1965年8月生,云南麒麟人,1986年7月参加工作,1984年11月入党,云南大学硕士研究生学历。1982.09-1986.07云南大学经济系企业管理专业学习;1986.07-1987.07云南大学工作;1987.07-1990.08先后任云南大学经济学院团委书记、学生党支部书记;云南大学团委副书记、云南大学学生会秘书长、云南...