金监总局27个内设机构负责人名单及简历(2024年7月底更新)
田建华:出生于1966年6月,早年在中国人民银行合作金融司政策法规处担任处长,曾任银监会合作部副主任。2014年起,田建华分别在安徽、河南、湖南等多个地方局担任“一把手”,后于2021年12月回京出任原银保监会城市银行部主任。职能:拟订银行机构现场检查计划并组织实施。承担现场检查立项、实施和后评价等工作。提出现场...
新疆兵团党委原常委田建荣等3人被开除党籍
艾力·伊明简历艾力·伊明,男,维吾尔族,新疆于田县人,1953年9月出生,1970年2月参加工作,1980年1月加入中国共产党。1970.02—1971.10,新疆和田县英阿瓦提乡接受再教育;1971.10—1979.12,新疆和田县公安局机场派出所干部(其间:1977年6月至1977年12月参加新疆公安厅第十期刑警培训);1979.12—1986.02,新疆和田县公安...
株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告
在株洲县委办公室工作(期间:历任机要秘书、保密局副局长、保密局局长);2011年12月至2013年10月,任株洲县淦田镇副书记、镇长;2013年11月至2017年1月,任株洲县淦田镇党委书记;2017年2月至2020年1月,任株洲渌口区发改局党组书记、局长;2020年2月至2022年6月,任株洲国家高新区田心高科园党工委副书记、管委会主任...
于洪臣任国家体育总局田管中心主任(图/简历)
2010年2月,任中国足管中心副主任。2010年3月26日,任中超公司董事长;2012年2月10日,任中国足协副主席;2014年1月,任第十届中国足球协会副主席。2015年12月18日,足协专职执委。2016年7月18日,2016年里约热内卢奥运会中国奥运代表团成立,于洪臣名列出征足球项目领队名单。2017年7月,国家体育总局田管中心...
田曦薇经纪公司是哪个?校花个人简历及出道历程曝光未来可期
田曦薇于1997年10月14日在重庆出生,自小成绩优异,从重点中学铜梁中学毕业后,便就读于上海戏剧学院表演系;后来,她的一组写真照片在网络上走红,长相甜美的她成为大家公认的上戏校花,并且在大学期间有被《在悠长的时光里等你》剧组挑中,从而开启了演艺生涯。
农业天地 大有可为!一亩田登央视新闻招聘 简历爆箱
良好的企业文化吸引了众多人才(www.e993.com)2024年9月29日。如今,一亩田员工数量约1000人,公司高管团队来自于百度、阿里、58、小米等互联网巨头,平均拥有超过15年互联网经验,其中不乏担任过58集团副总裁、平安好医生集团副总裁、小米集团产业投资总经理等行业高级管理职位。技术团中超20人毕业于清华和北大,80%以上都是来自其他985和211高校。
王越任江苏省市场监管局副局长 田丰接任省药品监管局局长(简历)
根据省委决定,田丰同志任省药品监管局局长、党组书记,不再担任省市场监管局食品安全总监;王越同志担任省市场监管局副局长,不再担任省药品监管局局长、党组书记。王越简历王越,男,1962年12月生,汉族,江苏无锡人,在职研究生学历,博士学位,1987年5月加入中国共产党,1985年7月参加工作。
田佑、何建东接受审查和调查!(附简历)
田佑简历田佑,男,汉族,1963年11月出生,甘肃庆城人,大专学历,1983年8月参加工作,1986年11月加入中国共产党。1983.08——1988.11甘肃省林业厅白龙江管理局科员1988.11——1989.09甘肃省庆阳县总工会科员1989.09——1992.03甘肃省庆阳县委办公室科员
易安保险监事长田全鹏简历资料介绍及经历
田全鹏基本资料民族:汉族性别:男出生年月:1965年2月毕业院校:中国人民大学学历:本科学位:硕士所属公司:易安财产保险股份有限公司人物经历2016年4月至今出任易安财产保险股份有限公司监事长先后任职于山东省临沭县政府、山东省临沂市兰
江西公示李甫勇、田辉、胡江萍、包静、张晓勇等24人(简历)
田辉,男,1970年12月生,中共党员,省委党校研究生学历,现任靖安县委书记,拟任鹰潭市委常委;胡江萍,男,1965年1月生,中共党员,中央党校大学学历,现任丰城市委书记,拟提名为宜春市政府副市长人选;李茂荣,男,1968年12月生,中共党员,省委党校研究生学历,现任抚州市东乡区委书记,拟提名为抚州市政府副市长人选;...