玉树州称多县委一领导干部被双开
桑丁扎西简历桑丁扎西,男,藏族,1977年6月出生,青海省称多人,大学文化,1997年9月参加工作,1994年4月加入中国共产党。1997.09--2001.11称多县扎朵镇政府工作;2001.11--2003.06称多县扎朵镇政府副镇长;2003.06--2005.06称多县清水河镇政府副镇长;2005.06--2011.10称多县尕朵乡政府乡长;2011.10--2016.04...
中共玉树州委管理干部任前公示(共35人)
扎西求让,男,藏族,1972年11月生,青海玉树人,中共党员,中央党校大学学历。现任治多县住房和城乡建设局局长,拟提任副县级领导干部。才旦,男,藏族,1979年7月生,青海玉树人,中共党员,省委党校研究生学历。现任州林业和草原局生态保护修复科科长,拟提任副县级领导干部。王俊,男,藏族,1979年5月生,青海...
王华杰出任玉树州委副书记 此前担任青海团省委书记(图|简历)
州委副书记王华杰出席并讲话,州委常委、宣传部长江海梅主持。上述报道显示,王华杰已任玉树州委副书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,王华杰,1976年4月生,此前担任共青团青海省委书记。王华杰简历王华杰,男,1976年4月生,汉族,河南鹿邑人,中共党员。1995.09--1999.07中国青年政治学院青少年工作系学生199...
青海玉树州人大常委会副主任任宝元接受审查调查
任宝元,男,土族,1966年8月生,青海尖扎人,党校本科学历,1985年7月参加工作,1995年11月加入中国共产党。1982年9月至1985年7月,青海省湟源畜牧兽医学校畜牧专业学习;1985年7月至1992年9月,青海省玉树州称多县拉布乡兽医站干部;1992年9月至1997年5月,青海省玉树州科委干部、秘书;1997年5月至2004年11月,青...
玉树州委副书记、玉树市委书记蔡成勇,任玉树州委书记
原任玉树州委书记吴德军,出生于1965年5月,他也曾任职玉树州委副书记、玉树市委书记,后调任海北州委副书记、州委统战部部长,2015年任玉树州委书记至今次卸任。据公开简历,新任玉树州委书记蔡成勇生于1967年10月,1989年从西北林学院毕业后进入青海省西宁市南山公园工作,历任副主任、主任等职,2002年任西宁市...
扎西才让任黄南州委副书记、州政府党组书记(图|简历)
中国经济网黄南4月30日综合报道据青海黄南州政府网站更新显示,扎西才让已任黄南州委副书记、州政府党组书记(www.e993.com)2024年9月19日。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,扎西才让,男,藏族,1966年9月生,此前担任青海省玉树州副州长、玉树市委副书记、市长。扎西才让简历...
青海省委常委、政法委书记訚柏兼任海西州委书记(图|简历)
青海省委常委、政法委书记訚柏兼任海西州委书记(图|简历)经济日报-中国经济网西宁9月20日综合报道据青海日报消息,9月19日,省委书记、省人大常委会主任王建军出席海西州干部大会并讲话,省委常委、组织部长王宇燕宣布省委关于海西州委主要领导任免决定,省委常委、政法委书记、海西州委书记訚柏作表态发言。
玉树十三届州委常委名单排名 简历及照片(最新)
会议以投票的方式选举了玉树州第十三届州委常委、书记、副书记。吴德军、才让太、师存武、陈永祥、张晓军、蔡成勇、朱战民、桑文俊、江海梅、井永杰、晁学德当选为州委常委,吴德军当选为州委书记,才让太、师存武当选为州委副书记。??吴德军简历??吴德军,男,汉族,1965年5月出生,青海湟中人,中央党校函授学院行政...
扎西才让当选黄南州州长(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,扎西才让,男,藏族,1966年9月生,曾任青海省玉树州副州长、玉树市委副书记、市长。扎西才让简历扎西才让,男,藏族,1966年9月生,青海循化人,1991年11月入党,1984年9月参加工作,省委党校经济管理专业。1984年9月—1987年7月青海省黄南州民族师范学校学习;...
蔡成勇任青海玉树州委书记
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,蔡成勇,男,1967年10月生,此前担任玉树州委副书记、玉树市委书记、一级巡视员。蔡成勇简历蔡成勇,男,汉族,1967年10月生,青海湟中人,1989年7月参加工作,1997年7月加入中国共产党,大学本科学历。1985年9月――1989年7月西北林学院林学系林业专业学习;...