姜澜任北京理工大学校长、党委副书记(图|简历)
1972年生,中共党员,工学博士,教授,中国科学院院士。历任北京理工大学机械与车辆学院院长、党委副书记。2022年11月任北京理工大学副校长,2022年12月任北京理工大学党委常委、副校长,2024年4月任北京理工大学校长、党委副书记。简历来源:北京理工大学官方网站来源:中国经济网综合...
儿子北理工硕士,毕业后投了几十份求职简历却石沉大海!
儿子本科毕业于中山大学,现在正在北京理工大学攻读硕士学位。今年毕业!本以为他可以轻松找到一份专业对口的工作,但事实上,他也面临着就业内卷的问题。他投递了数十份简历,却往往无法通过筛选,获得参加考试面试的机会也很少。作为父母,我们对此感到焦虑和自责。他苦读十几甚至二十多年,期待能尽其所能投入国家建设...
换帅!4所在京高校迎来新校长
曾任北京理工大学副校长。贾文键同志任北京外国语大学校长据教育部新闻办官方公众号“微言教育”消息,4月26日,教育部党组宣布有关任免决定,贾文键同志任北京外国语大学校长、党委副书记,杨丹同志不再担任北京外国语大学校长、党委副书记职务。贾文键同志简历贾文键出生于1967年6月,研究生,哲学博士,中共党员,...
杨宾不再担任北京理工大学常务副校长(图|简历)
杨宾,1957年生于河北,研究员。1978年至1981年就读于北京工业学院(今北京理工大学)化学工程系,获工学士学位。1984年至1986年就读于北京科技大学人文社会科学系,获法学士学位。1981年起任北京工业学院(今北京理工大学)学生辅导员、团总支书记,1986年起任北京理工大学校团委副书记、书记,1989年任北京理工大学校长...
北航原党委书记张军出任北京理工大学校长(简历)
原任北京理工大学校长的是胡海岩,1956年10月生,曾任南京航空航天大学校长,2007年任北京理工大学校长。张军简历张军,1965年生,中共党员,工学博士,教授。1987年、1990年、2001年在北京航空航天大学先后获得工学学士、硕士、博士学位。历任北京航空航天大学电子信息工程学院教授、副院长、院长等职。
赵长禄任北京理工大学党委书记 张炜不再担任(图|简历)
赵长禄简历赵长禄,1963年生于辽宁,博士,教授,博导(www.e993.com)2024年9月22日。毕业于北京理工大学动力机械及工程专业,获博士学位。1987年起历任北京理工大学车辆工程学院发动机实验室助教,发动机教研室讲师、室副主任、副教授、教授。1991年任北京理工大学车辆工程学院分党委副书记,1992年任北京理工大学科技处副处长,1994年任北京理工大学科技处处...
李振键、汪本聪、庞思平任北京理工大学党委常委、副校长(图|简历)
李振键简历李振键,男,汉族,1966年6月生,博士研究生,中共党员。先后任北京理工大学实验室设备处处长,审计室主任,招生就业工作处处长,计划财务部部长兼教育基金会工作办公室主任等职务,2020年1月任北京理工大学校长助理,计划财务部部长兼教育基金会工作办公室主任,2021年10月任北京理工大学党委常委、副校长。
中国工程院院士项昌乐任大连理工大学党委书记(简历)
1984年、1987年、2001年分别获北京理工大学工学学士、工学硕士和工学博士学位。1987年4月参加工作,历任北京理工大学原车辆与交通工程学院常务副院长,机械与车辆学院院长等职。2014年11月任北京理工大学党委常委、副校长,2015年5月任北京理工大学党委副书记、副校长,2016年5月至2019年4月挂职中国科学技术协会党组成员、...
张军任北京理工大学校长 曾任北航党委书记(简历)
原任北京理工大学校长的是胡海岩,1956年10月生,曾任南京航空航天大学校长,2007年任北京理工大学校长。张军简历张军,1965年生,中共党员,工学博士,教授。1987年、1990年、2001年在北京航空航天大学先后获得工学学士、硕士、博士学位。历任北京航空航天大学电子信息工程学院教授、副院长、院长等职。
包丽颖任北京理工大学党委副书记 龙腾任副校长(图|简历)
包丽颖简历包丽颖,女,汉族,1972年4月生,吉林怀德人。1993年7月参加工作,1990年11月加入中国共产党,工学博士,研究员。包丽颖同志1993、2000、2007年在北京理工大学先后获学士学位、硕士学位、博士学位。先后担任北京理工大学化工与材料学院、化工与环境学院党委副书记、副院长,化工与环境学院党委书记,图书馆党总支书...