重磅!国铁集团领导最新调整!|主任|铁道部|副局长|党委书记|中国...
宋修德,男,汉族,1967年出生,本科毕业于长沙铁道学院,研究生毕业于石家庄铁道学院,在北方交通大学经济管理学院获得博士学位。曾任乌鲁木齐北站副站长、乌鲁木齐火车站站长、客运处处长、副局长、局长等职务,后调任铁道部任劳动和卫生司副司长。2006年1月-2006年4月,任中华人民共和国铁道部劳动和卫生司司长;2006年...
调整后更新,国铁集团领导一览!附简历
1983.08--1995.02铁道部北京铁路局大同分局大同西电力机务段见习生、技术干部、助理工程师、工程师,技术室副主任(1989.10)、总工程师(1993.04)1995.02--1998.12铁道部北京铁路局大同分局大同西电力机务段段长1998.12--1999.03铁道部北京铁路局大同分局分局长助理1999.03--2000.04铁道部北京铁路局大同分局总工程师2000.04...
陆东福任中铁总总经理 盛光祖退休
财新网(记者路炳阳)中国铁路总公司总经理由交通运输部副部长、国家铁路局局长陆东福接任,原总经理盛光祖退休。今日(10月9日)下午,中铁总在机关总部召开全路电话工作会议,公布了上述任命。陆东福今年61岁,原为原铁道部副部长。2013年3月铁道部撤销后,陆东福转任新成立的国家铁路局局长。他接任中铁总“一...
老中铁路有限公司刘宏:中老铁路辐射效应和跨境货物运输能力正不断...
老中铁路有限公司总经理刘宏参加主论坛并作主旨发言。12月7日,在老挝首都万象,老中铁路有限公司总经理刘宏在第二届“一带一路”老—中合作论坛上发言刘宏表示,中老铁路开通运营两年来,不断增加运力投放,提升客服质量,开行国际旅客列车,积极探索“铁路+旅游”的融合发展新模式,依托沿线独特风情和丰富旅游资源,持续...
9家铁路局领导班子调整!(附简历)
(附简历)01中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长调整6月27日下午,集团公司党委召开电视电话会议,国铁集团党组对集团公司领导班子主要成员进行调整。国铁集团党组副书记钱铭作讲话,国铁集团党组组织部(人事部)副部长(副主任)于树栋宣读国铁集团党组任免决定并主持会议。陆勇作表态发言。
国铁集团工程管理中心原主任李志义,被查
公开信息显示,李志义,高级工程师,曾任原铁道部第三工程局局长,中铁三局集团公司总经理、党委书记,京沪高铁建设总指挥部常务副指挥长、京沪高铁公司总经理,原铁道部、原中国铁路总公司、国铁集团工程管理中心主任、党委书记,国铁集团川藏办专务、首席工程管理专家(www.e993.com)2024年9月19日。他还曾任川藏铁路有限公司、中国铁路设计集团有限...
中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告
中国铁路物资股份有限公司董事会2024年5月17日第九届董事会非独立董事候选人简历1.赵晓宏先生,生于1966年,中共党员,大学本科,现任本公司党委书记、董事长。1989年参加工作,历任中国物资储运总公司资源开发部经理、贸易本部总经理、商贸部经理兼商贸本部总经理、总经理助理、中国物资储运广州公司总经理(兼);...
宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告
俞伟耀先生的简历:俞伟耀先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理,宁波港船务货运代理有限公司董事长、总经理,中国舟山外轮代理有限公司董事长,宁波中远海运船务代理有限公司董事。俞伟耀先生1987年参加工作,历任宁波港务局镇海港埠公司担...
中国铁路总公司副总经理杨宇栋任交通部党组成员(图|简历)
据中国经济网部委人物库资料显示,杨宇栋,1968年11月生,此前担任中国铁路总公司副总经理、党组成员。杨宇栋简历杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。
中国铁路北京局集团有限公司物资部副主任冯力接受审查调查
据“清风北京”微信公众号消息,中国铁路北京局集团有限公司物资部副主任冯力涉嫌严重违纪违法,目前中央纪委国家监委驻中国国家铁路集团有限公司纪检监察组正对其进行纪律审查,经北京市监察委员会指定,北京市海淀区监察委员会正对其进行监察调查。冯力简历冯力,男,汉族,1969年6月出生,天津人,1997年11月加入中国共产党。