李振宇 - 安全,值得托付 - 同花顺基金
个人简历李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。具备基金从业资格。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2016年12月28日起至2022年1月22日任鹏华丰盈...
天津大学医科春季专场招聘会暨“访企拓岗”校企交流座谈会顺利举办
本次座谈会邀请到来自泰达医院、爱尔眼科、通用环球医疗、九安医疗、石药控股、天成药业、山东福瑞达生物等七家家用人单位代表,医学院党委书记李振宇、党委副书记朱华和各位研究生辅导员参会。李振宇首先欢迎各用人单位积极参加招聘会和座谈会,表示希望进一步加强与用人单位的联系,推动校企交流,深化产学研合作。朱华从学院发展...
公告丨沈华栋、李振宇当选为政协第九届玉环市委员会副主席
李振宇简历李振宇,男,汉族,浙江玉环人,一九七七年七月出生,一九九九年十二月参加工作,大学学历。历任浙江星汇律师事务所助理律师;玉环报社记者,要闻部主任、团支部书记;县外经贸局副局长;县外经贸局副局长、浙江省对外贸易经济合作厅机电处干部(挂职);县商务局副局长;县发改局副局长;县(市)商务局局长。
原驻法大使吴建民6月18日晨在武汉遇车祸去世
吴建民简历吴建民现任国家创新与发展战略研究会副会长,中国外交部外交政策咨询委员会委员,欧亚科学院院士,欧洲科学院院士、副院长,外交学院教授,国际展览局名誉主席等职。吴建民出生于1939年,1959年毕业于北京外国语学院法语系,1965年到1971年曾为毛泽东、周恩来等老一辈国家领导人担任过法语翻译。1971年,他成为中国驻...
德展健康常务副总经理李振宇辞职
相关人员简历:李振宇,男,汉族,1972年3月出生,工商管理硕士,中共党员,1994年至2007年任职于国务院国资委管理中央企业中国远洋运输(集团)总公司,从事财务、秘书政、战略规划、体制改革、资本运营等作;2007年5月起先后担任远洋集团控股有限公司(股份代号:3377.hk)董事会秘书等职务,先后负责董事局事务、地产投融资及地产...
浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度报告摘要
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会拟同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、黄杭峰先生、刘国芳女士、徐靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,其简历如下:李明焱先生,1960年生,中国国籍,无永久境外居留权,现任公司董事长兼总经理,兼任金华庆余寿仙谷国药...
河北4市多人被查处!局长副局长、镇长、院长……
吴宏简历:吴宏,男,1958年4月出生,汉族,中共党员,江苏无锡人,1975年11月参加工作,1986年9月入党,硕士研究生学历,管理学硕士,教授级高级工程师。1975年11月-1979年8月,石油化学工业部管道局电力通讯公司微波队技术员;1979年9月-1983年7月,石油工业部管道局职工学院长输工艺专业大学本科学习;...
中国建设银行股份有限公司关于职工代表监事任职变动的公告
近日,中国建设银行(7.660,-0.30,-3.77%)股份有限公司(以下简称“本行”)召开职工代表会议,选举李秀昆先生、靳彦民先生、李振宇先生担任本行职工代表监事,任职自2016年1月26日起生效,任期三年。简历如下:李秀昆先生,58岁,自2015年3月起任本行审计部总经理。李先生2014年7月至2015年3月任本行审计部负责人;2011...
中远航运:2014年年度股东大会会议资料
现持有公司50.52%股份的控股股东中国远洋运输(集团)总公司书面推荐万敏先生、韩国敏先生、李振宇先生、王威先生、杨挺女士、林红华女士等6人为第六届董事会董事候选人,推荐刘峰先生、苏子孟先生和郑伟先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人(全体董事简历详见附件)。