光大银行党委委员、行长助理:孙强(简历)
简历:孙强先生,自2016年8月起任本行党委委员,2017年1月起任本行行长助理。1997年加入本行,历任本行广州分行珠海支行副行长、汕头支行行长,总行监察保卫部总经理助理、公司业务部副总经理、同业机构部副总经理(主持工作)、总经理、公司业务部总经理等。曾任中国人民银行总行调查统计司副主任科员、办公厅主任科员,广...
51岁光大银行副行长孙强调任光大永明人寿董事长
从简历来看,孙强今年51岁,毕业于北京大学概率统计专业,后获中国人民大学财金学院货币银行学专业硕士学位。他曾在中国人民银行总行调查统计司、办公厅、国家外汇管理总局、广东省汕头市人民银行工作。1997年加入中国光大银行,历任广州分行珠海支行副行长、汕头支行行长,总行监察保卫部总经理助理,公司业务部总经理助理、副总经...
西宁市委管理干部任前公示
孙强,男,汉族,1978年3月生,中共党员,农工党员,硕士研究生学历,现任西宁城市投资管理有限公司副总经理,拟提任市管国有企业正职。马本庆,男,汉族,1966年7月生,中共党员,在职大专学历,现任西宁城市投资管理有限公司党委委员、纪委书记,拟提任市管国有企业正职。赵宏博,男,土家族,1972年11月生,中共党...
福建公示刘晓群、林进川、陈军华、杜清森、陈志斌等25人(简历)
孙强,男,福建周宁人,1963年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历。现任省委政策研究室协调处处长,拟任海峡出版发行集团公司纪委书记、党委委员。吴礼源,男,福建罗源人,1969年9月出生,中共党员,大学学历,经济学硕士,高级经济师。现任泉州市泉港区委书记,拟任平潭综合实验区党工委委员、管委会副主任,自贸区平潭片区管...
孙强获准任光大银行行长助理
孙强简历:自2016年8月起任光大银行党委委员。1997年加入光大银行,历任光大银行广州分行珠海支行副行长、汕头支行行长,总行监察保卫部总经理助理、公司业务部副总经理、同业机构部副总经理(主持工作)、总经理、公司业务部总经理等。曾任中国人民银行总行调查统计司副主任科员、办公厅主任科员,广东省汕头市人民银行...
孙强:鹰派民资委
房地产、媒体、金融服务投资项目:国美电器、哈药集团、浙江卡森、大唐电信、港湾网络、浙大网络、鹰牌陶瓷、媒体世纪、华腾软件、亚信科技孙强简历:1984年:到联合国总部从事译员工作1987年~1989年:沃顿商学院,获MBA学位1992年:进入高盛投资银行部1995年:加盟华平集团...
大连市委组织部发布一批拟任职人选公示(图/简历)
刘富建,男,汉族,1960年11月出生,1983年8月参加工作,1987年11月加入中国共产党,在职大专学历,现任庄河市大郑镇党委书记、人大主席团主席兼循环经济区管委会副主任,拟任大连新兴产业经济区党工委书记、管委会主任(副市县级)。孙强,男,汉族,1964年3月出生,1987年9月参加工作,1986年6月加入中国共产党,中央党校研究...
五年老将离职,2年亏损20亿,光大永明人寿能否扭转颓势?
简历显示,孙强于2020年9月出任光大永明人寿董事长、执行董事。此前曾任中国光大银行副行长、行长助理等职。兼任中国保险行业协会理事代表、中国保险行业协会第五届人身保险专业委员会委员。值得注意的是,光大永明人寿总经理卸任之外,背后光大集团的金融版图体系,今年以来已多次人事变阵。
西宁市委管理干部任前公示(24人)
孙强,男,汉族,1978年3月生,中共党员,农工党员,硕士研究生学历,现任西宁城市投资管理有限公司副总经理,拟提任市管国有企业正职。马本庆,男,汉族,1966年7月生,中共党员,在职大专学历,现任西宁城市投资管理有限公司党委委员、纪委书记,拟提任市管国有企业正职。赵宏博,男,土家族,1972年11月生,...
中共福建省委组织部关于刘晓群等25位同志任前公示的公告
孙强,男,福建周宁人,1963年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历。现任省委政策研究室协调处处长,拟任海峡出版发行集团公司纪委书记、党委委员。吴礼源,男,福建罗源人,1969年9月出生,中共党员,大学学历,经济学硕士,高级经济师。现任泉州市泉港区委书记,拟任平潭综合实验区党工委委员、管委会副主任,自贸区平潭片区管...