厦门建发:许加纳接任副总经理兼任财务总监 赖衍达已辞任
赖衍达因个人原因,向董事会申请辞去副总经理职务。截至本公告披露之日,赖衍达持有厦门建发股票65,238股,占公司总股本的0.0023%,其所持有的公司股票将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。许加纳个人资料许加纳,男,1978年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、...
厦门建发副总经理赖衍达辞任 许加纳接任且兼任财务总监
截至本公告披露之日,赖衍达持有厦门建发股票65,238股,占公司总股本的0.0023%,其所持有的公司股票将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。新任副总经理为许加纳,男,1978年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、财务总监,历任厦门建发股份有限公司财务部副...
快讯|建发股份:赖衍达辞去副总经理职务 许加纳接任
截至本公告披露之日,赖衍达先生持有本公司股票65,238股,占公司总股本的0.0023%,其所持有的公司股票将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。许加纳,男,1978年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、财务总监,历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经...
建发股份:赖衍达辞任副总经理 许加纳获聘任
截至本公告披露之日,赖衍达先生持有公司股票65,238股,占公司总股本的0.0023%,其所持有的公司股票将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。许加纳,男,1978年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、财务总监,历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理等...
厦门建发股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日召开第八届董事会2022年第一次临时会议,经审议表决,同意聘任许加纳先生(简历附后)为公司副总经理,同时许加纳先生继续担任公司财务总监,上述任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要...
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)系厦门建发集团有限公司控股子公司,是一家国有控股上市公司(www.e993.com)2024年9月21日。公司业务始于1980年,1998年由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层。经过多年发展,已形成供应链运营与房地产开发两大核心业务。
厦门建发股份有限公司第九届董事会2023年第二十五次临时会议决议...
债券代码:185248债券简称:22建发01债券代码:185678债券简称:22建发Y1债券代码:185791债券简称:22建发Y2债券代码:185929债券简称:22建发Y3债券代码:137601债券简称:22建发Y4厦门建发股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告...
厦门建发股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
公司董事及高级管理人员简历张勇峰,男,1960年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师,现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事,...
厦门建发股份有限公司
债券代码:155765债券简称:19建发01债券代码:163104债券简称:20建发01厦门建发股份有限公司第八届董事会2020年第十一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司2012半年度报告摘要
金原担保于2011年1月与厦门市涌弘贸易有限公司(以下简称“涌弘贸易”)签订《借款合同》,合同约定涌弘贸易向金原担保借款人民币2000万元,用于作为开立银承的保证金担保,期限从2011年1月17日至2011年2月16日;同时,涌弘贸易同意对顺安行向金原担保的借款提供不超过人民币壹亿元的最高额连带保证担保。