吕华祥、李学东任中核集团党组成员(图)
中国共产党新闻网北京7月15日电据中国核工业集团公司网站消息,日前,国资委任命吕华祥同志为中国核工业集团公司党组成员、副总经理,任命李学东同志为中国核工业集团公司党组成员、纪检组组长,免去王森同志中国核工业集团公司党组成员、纪检组组长职务,另有任用。吕华祥,1957年10月出生。1976年8月参加工作,1982年3月入党。
国资委任免中国商飞、中核集团、国药集团高管(名单)
中核集团职务变动情况经研究,王杰之同志任中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长,试用期一年(自2016年5月至2017年4月);免去李学东同志的中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长职务,退休;经研究,祖斌同志任中国核工业建设集团公司党组副书记。航天科工职务变动情况经研究,李跃同志任中国航天科工集团公司...
【人事信息】中核、中石油、国电等34家央企人事变动
中国核工业集团公司经研究,王杰之同志任中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长,试用期一年(自2016年5月至2017年4月);免去李学东同志的中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长职务。中国核工业建设集团公司经研究,祖斌同志任中国核工业建设集团公司党组副书记。中国航天科技集团公司经研究,吴燕生同志任中...
【最新人事】近期东方 电气、中核集团、三峡集团等人事任免情况
中核集团王杰之、李学东同志职务变动情况经研究,王杰之同志任中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长,试用期一年(自2016年5月至2017年4月);免去李学东同志的中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长职务。中国一重赵立新职务变动情况经研究,免去赵立新的中国第一重型机械集团公司副总经理职务。国投施洪祥同志职...
国务委员王勇考察调研中核集团:核工业必须是国家队
他相信、支持、祝福中核集团取得更辉煌的成绩。?????中核集团领导杨长利、李学东、俞培根、李季泽、和自兴以及雷增光、陈桦、李晓明、潘建明等陪同。进入新浪财经股吧讨论
中核集团 “两学一做” 用行动体现信仰信念的力量
中核集团党组成员、副总经理曹述栋主持会议,并在会上传达了习近平总书记对“两学一做”学习教育作出的重要指示精神和中组部、国资委等上级有关部门的要求(www.e993.com)2024年9月17日。中核集团党组成员、副总经理和自兴介绍了中核集团“两学一做”学习教育实施方案。中核集团党组成员、纪检组组长李学东,董事会秘书潘建明出席会议。
中核集团:探索构建各级领导干部"不能腐"防范机制
11月4日,中核集团公司组织召开全系统视频会议,学习贯彻《中核集团公司党组纪检组落实监督责任建立“不能腐”防范机制的若干意见(试行)》(简称《若干意见》)和《中核集团公司党组纪检组关于纪委对经济活动重点领域进行监督执纪问责的关注要点》(简称《关注要点》)两个文件。集团公司董事长、党组书记孙勤出席会议并讲话,...
中核集团:严以律己 自觉做政治上的明白人
按照“三严三实”要求抓好巡视整改,全面加强集团公司党的建设。集团公司领导杨长利、李学东、俞培根、李季泽、曹述栋、和自兴、雷增光、陈桦、李晓明、潘建明出席会议。研讨会上,李学东作了主题发言,从七个方面阐明了“严以律己,严守党的政治纪律和政治规矩,自觉做政治上的‘明白人’”的精神实质。一是为什么提出严明党...
中核集团第一届董事会职工董事选举产生
中核集团党组成员、副总经理邱建刚,党组成员、纪检组组长李学东,党组成员、副总经理俞培根,党组成员、总会计师李季泽,总工程师雷增光,总经理助理李晓明出席了大会。中核集团直属工会主席、党群工作部主任张昌明主持会议。会上,李学东就职工董事如何结合实际,切实履行职责,真正发挥作用,促进企业民主决策和科学发展,提出了三...
中核集团传达党的十八大精神明确方向抓好落实
中核集团党组成员、纪检组组长李学东,党组成员、总会计师李季泽,总工程师雷增光,总经理助理李晓明、曹述栋,核工业老领导蒋心雄、李定凡、李玉仑、闵耀中、李忠良、孙又奇以及中核集团总部各部门副处级以上人员、各板块、京区单位负责人参加了会议。