中国联通:郝立谦任副总经理、党组成员【附最新领导班子简介】
领导班子简历陈忠岳中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记1971年6月生,大学本科,经济学硕士,中共党员。曾任:中国电信浙江分公司副总经理、党组成员,中国电信公众客户事业部总经理,中国电信山西分公司总经理、党组书记,中国电信集团有限公司副总经理、党组成员,中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副...
...中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子简历)
刘建军虽然在邮政集团班子中排名最后,但他确是邮储银行的二把手,也是邮储银行内除了董事长外唯一进入邮政集团班子的领导。4、盛遒文,党组成员,中央纪委国家监委驻中国邮政集团有限公司纪检监察组组长毫无疑问,他的主要工作是纪检,不会身兼别的职务。他也是一位老纪检,长期在中纪委工作,担任过中央纪委监察综合室副主任...
“一正七副”半数为“70后”,济南发布市政府领导班子分工
副市长:谢堃简历谢堃,男,汉族,1973年5月生,研究生,工学硕士,中共党员,现任济南市副市长、市政府党组成员,市发展改革委党组书记、主任,市新旧动能转换综合试验区建设办公室主任,市国防动员办公室主任。分工负责科技、工业和信息化、民营经济发展等方面工作。分管市科技局、市工业和信息化局、市民营经济局...
人事| 联通重要省分公司,领导班子再有调整!
1、去年5月,原北京联通副总经理王利,出任联通控股子公司北京国际云转播科技公司总经理;2、去年5月,原集团公司全量客户运营中心副总经理刘化雪,出任北京联通副总经理。3、去年5月,原北京联通党委副书记、副总经理、工会主席王传宝,提拔担任黑龙江联通总经理;4、北京联通总经理霍海峰,到龄改任资深;5、原天津联通总...
中国联通:选举陈忠岳担任董事长【附最新领导班子简介】
领导班子简历陈忠岳中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记1971年6月生,大学本科,经济学硕士,中共党员。曾任:中国电信浙江分公司副总经理、党组成员,中国电信公众客户事业部总经理,中国电信山西分公司总经理、党组书记,中国电信集团有限公司副总经理、党组成员,中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副...
中国联通:王利民任副总经理、党组成员【附最新领导班子简介】
据中国联通官网显示,王利民任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员(www.e993.com)2024年9月17日。简历:王利民,1974年4月生,研究生,管理学硕士,中共党员。曾任:中国联通哈尔滨市分公司副总经理、党委委员,中国联通黑龙江省分公司销售部、市场营销部总经理,中国联通黑龙江省分公司副总经理、党委委员,中国联通贵州省分公司总经理、党委书...
济南市政府领导班子最新分工
济南市政府领导班子最新分工日前,济南市政府官方网站发布更新了市政府领导班子的具体分工。具体分工如下:市长:于海田简历于海田,男,汉族,1969年9月生,研究生,工学博士,中共党员,现任济南市委副书记、市长,市政府党组书记。分工主持市政府全面工作,负责财政、审计方面的工作。分管市财政局、市审计局。
重磅!中国联通新任董事长公布!
2023年7月28日,国务院任免国家工作人员,任命刘烈宏为国家数据局局长,他成为国家数据局成立后首任局长。7月30日,中国联通发布公告称刘烈宏因工作调动,辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。自此,中国联通的董事长职位虚位以待。如今,靴子终于落地。以下是陈忠岳详细简历:1971年6月...
新增一位副市长后,莱西市政府领导班子分工调整
官方履历显示,徐东辉,男,汉族,1978年3月出生,中共党员,烟台大学法学学士,现任莱西市政府党组成员、副市长,水集街道党工委书记。2023年4月5日,徐东辉出现在青岛市委组织部公布的市管领导干部任前公示名单中,其中提到:莱西市水集街道党工委书记、四级调研员徐东辉,拟任副县级领导职务。
迎来两位副市长后,平度市政府领导班子最新分工公布
至此,平度市政府领导班子阵容为:市长张宏业,副市长管洪涛、生辉、宋雪峰、魏国平、鲍辉、张洪水、赵瑞阳。编辑/张慧审校/庄建成市长:张宏业分工主持市政府全面工作。分管审计工作。分管审计局。简历张宏业,男,汉族,1978年11月生,中共党员,省委党校研究生学历,工学学士。历任胶州市里岔镇党委组织委员;胶州...