刚刚,城投集团董事长被逮捕!
吴飞历任浙江省建筑工程集团总公司技术处副处长、处长、副总工程师,浙江省建工集团有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、总经理、董事长、党委书记等职。2015年1月至2017年4月,吴飞任浙江建投副总经理、党委委员、总工程师;2017年4月,吴飞任浙江建投副总经理、党委委员,2021年6月任浙江建投副总经理、总法律...
安徽省交通运输厅党组成员、副厅长 孙东根
男,汉族,1967年9月出生,大学学历,工程硕士。曾任厅直单位副局长(副主任)、厅机关副处长、处长、一级调研员,现任省交通运输厅党组成员、副厅长。联系方式:0551-63623520办公地址:合肥市包河区高铁路98号办公时间:8:00-12:00,14:30-17:30(周一至周五)...
黑龙江省交通运输厅原厅长于飞简历照片 接受审查调查
2004.07—2007.02省发展和改革委员会固定资产投资处处长2007.02—2011.01省发展和改革委员会副巡视员2011.01—2013.04省财政厅党组成员、副厅长2013.04—2014.12省交通运输厅党组书记、副厅长2014.12—2020.06省交通运输厅党组书记、厅长2020.06至今省人大财政经济委员会副主任委员...
吉林交通厅原副厅长李恩会简历照片 涉嫌违纪被调查
李恩会简历李恩会,男,汉族,1956年6月出生,吉林德惠人,1974年6月参加工作,1981年12月加入中国共产党,在职研究生学历。1999年4月,任吉林省公路工程质量监督站站长;2001年11月,任吉林省交通厅副巡视员;2007年3月,任吉林省高等级公路建设局局长;2008年4月,任吉林省交通厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长;20...
交通运输部领导名单
徐成光简历徐成光,男,汉族,1967年4月生,中共党员,法律硕士。2012年5月起历任交通运输部路网监测与应急处置中心副主任(副局级)、交通运输部政策研究室副主任;2016年1月任交通运输部政策研究室主任(正局级);2017年4月任交通运输部办公厅主任;2021年6月任交通运输部总规划师兼综合规划司司长;...
浙江省公安厅交通管理局原一级高级警长冯金寿被开除党籍
按规定取消退休待遇;收缴其违纪违法所得;由丽水市莲都区监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送(www.e993.com)2024年9月14日。冯金寿简历:冯金寿,男,汉族,1961年8月出生,在职大学文化,中共党员。曾任浙江省公安厅治安总队科长、副总队长,交通管理局副局长、一级高级警长。2021年7月退休。
孟庆斌任山东省交通运输厅党组书记 江成不再担任(图|简历)
中国经济网济南5月6日综合报道山东省交通运输厅官方网站“领导信息”栏目近日进行更新,据最新名单显示,孟庆斌已任山东省交通运输厅党组书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孟庆斌,1968年2月生,此前担任临沂市委副书记、市长。原任山东省交通运输厅党组书记的江成出生于1965年,2017年任山东省交通运输厅党组...
浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
浙江祥源文旅股份有限公司董事会、监事会2024年9月6日附件一:独立董事候选人简历1、曾辉祥先生:现任中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程(学术类)、湖南省青年科技人才(“荷尖”)计划。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先后主...
徐强任河南省交通运输厅党组书记(简历)
徐强任河南省交通运输厅党组书记(简历)中国经济网郑州7月6日综合报道河南省交通运输厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,徐强已任河南省交通运输厅党组书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,徐强,1964年10月生,此前担任河南省交通运输厅副厅长、党组成员。原任河南省交通运输厅党组书记...
韩英伟不再担任海南省卫健委主任 林东不再担任省交通厅厅长(图|...
经济日报-中国经济网海口4月3日综合报道2020年4月2日,海南省第六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定免去:韩英伟的海南省卫生健康委员会主任职务;林东的海南省交通运输厅厅长职务。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,韩英伟,男,1961年10月出生,已任海南省海口市人大常委会党组书记。