国资委发布国电投新领导班子成员名单
时家林时家林,男,汉族,中共党员,1962年12月生,1983年7月参加工作。山东工学院电力系统及其自动化专业大学毕业,高级工程师。曾任山东临沂电业局副科长、科长、副总工程师、副局长、局长,济南供电局局长,山东电力集团公司总经理助理(副司局级待遇)、总经济师、党委委员、工会主席,甘肃电力公司副总经理、党组副书记、总...
王振钦落马,曾获全国五一劳动奖章,水发今年已有多名前高管被拿下
卸任水发集团党委书记、董事长职务一年有余,山东知名国企带头人王振钦迎来了新的动态。只不过,这一次,是落马的消息。12月25日,下班时间,山东省纪委监委网站突发通报,水发集团有限公司原党委书记、董事长,山东省环保发展集团有限公司原党委书记、董事长王振钦涉嫌严重违纪违法,目前正接受山东省纪委监委驻省国资委纪...
接棒谭旭光,满慎刚执掌山东重工集团
图源:官方微信该消息显示,山东省国资委党委书记、主任满慎刚出任山东重工集团有限公司党组书记、董事长。此前担任山东重工集团党委书记、董事长的是谭旭光。官网简历显示,满慎刚,男,汉族,1969年3月生,中央党校研究生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员,曾任肥城矿业集团公司党委常委、董事、工会主席,枣庄矿业(集团)有...
门家春已任山东文旅集团党委副书记、董事、总经理
山东文旅集团有限公司官方网站“管理团队”栏目更新内容显示,门家春已任山东文旅集团党委副书记、董事、总经理。公开资料显示,门家春此前曾任山东省国资委党委宣传与群团工作处处长。编辑:杜亚慧记者:杜亚慧
“一正七副”半数为“70后”,济南发布市政府领导班子分工
具体领导分工如下:市长:于海田简历于海田,男,汉族,1969年9月生,研究生,工学博士,中共党员,现任济南市委副书记、市长,市政府党组书记。分工主持市政府全面工作,负责财政、审计方面的工作。分管市财政局、市审计局。副市长:王宏志简历王宏志,男,汉族,1964年7月生,研究生,工学硕士,中共党员,现任...
突发!1700亿国企董事长被查
每经编辑:黄胜据山东省纪委监委10月25日消息:山东国惠投资控股集团有限公司党委书记、董事长尹鹏涉嫌严重违纪违法,目前正接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月19日。图片来源:山东国惠网站截图据公开简历,尹鹏生于1964年10月,曾任山东世贸中心物业公司副经理,山东世贸中
国务院国资委领导名单
国务院国资委领导名单国务院国资委官方网站“委领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,苟坪已任国务院国资委党委委员。张玉卓简历张玉卓,男,汉族,1962年1月生,山东寿光人,1985年5月加入中国共产党,1985年7月参加工作,研究生学历,工学博士,研究员,中国工程院院士。
王良睦任厦门市国资委党委书记、主任,两家市属国企3位主要领导...
王良睦任厦门市国资委党委书记、主任公开简历显示,王良睦,男,汉族,广东澄海人,1966年12月生,1991年2月参加工作,中共党员,研究生学历,理学硕士。他长期在厦门工作,本硕毕业于厦门大学生物系植物学专业,曾在厦门市市政园林局、集美区政府工作,历任厦门市市政园林局副总工程师,集美区副区长,厦门市政集团党委副书记、...
苟坪履新国务院国资委党委委员 是领导班子唯一“70后”
财新网国务院国有资产监督管理委员会(下称“国务院国资委”)官网“委领导”栏目6月21日更新,苟坪出任国务院国资委党委委员。苟坪现年50岁(1973年2月出生)是国务院国资委领导班子中唯一的“70后”。苟坪有大学学历和工商管理硕士学位。在履新国务院国资委党委委员之前,他曾任重庆市沙坪坝区委常委、副区长,国务院国资...
龚堂华任驻国务院国资委纪检监察组组长(图|简历)
龚堂华任驻国务院国资委纪检监察组组长(图|简历)中国经济网北京9月12日综合报道国务院国资委官方网站“委领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,龚堂华已任中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组组长,国务院国资委党委委员。龚堂华,1965年4月生,是第十九届中央纪委委员,此前担任中央纪委国家监委驻科学技术部纪检...