广州中望龙腾软件股份有限公司关于调整董事会人数暨修订《公司...
经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查,董事会提名杜玉林先生、刘玉峰先生、林庆忠先生、杜玉庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名张建军先生、陈明先生、于洪彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中,陈明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。公司第五届董事会独立董事已对...
张建军被查
简历显示,张建军于1982年本科毕业于中南大学经济学专业,1985年及1993年分别取得武汉大学经济学硕士和博士学位。1985年至1995年曾在中南大学和湖南大学任教。张建军在金融管理方面的经验颇丰。公开资料显示,1995年6月至2016年12月,张建军在中国人民银行工作,曾担任中国人民银行深圳市中心支行行长。2017年1月至2018年2月...
张建军被查,曾任央行深圳市中心支行行长
张建军出生于1958年,经济学专业出身。1982年本科毕业于中南大学经济学专业,1985年及1993年分别取得武汉大学经济学硕士和博士学位。1985年至1995年曾在中南大学和湖南大学任教。1995年6月至2016年12月,张建军在中国人民银行工作,并担任人民银行深圳市中心支行党委书记、行长,国家外汇管理局深圳市分局局长职务。2016年3...
市十六届人大一次会议选举产生新一届市级国家机关领导人员(附简介)
在主席台就座的还有占勇、余文生、应炯、熊明、严盛平、邵九思、丁庆顺、陈鹏辉、黄武、燕晓华、李甫勇、杨鸿敏、肖立新、罗百奚、徐志鸿、刘武爱、郭小云、杜少华、容长贵、鲍成庚、熊晋喜、陈吉田、胡迪、丁喜春;有关方面负责人张建军、陈小林、柯尊玉、王斌、程柏林、周荣、张立军;主席团其他成员。省指导组到会指导。会议...
张建军当选铜川市人大常委会主任 刘厚安当选副主任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,张建军,1963年4月出生,曾任渭南市委常委、常务副市长,2018年12月任铜川市人大常委会党组书记;刘厚安,1963年11月生,此前担任铜川市政府党组成员、秘书长,市政府办公室党组书记、主任。张建军简历张建军,男,汉族,1963年4月生,陕西略阳人,1984年4月加入中国共产党,1981年10...
渭南市常务副市长张建军调任铜川市人大常委会党组书记(图|简历)
张建军简历张建军,男,汉族,1963年4月生,陕西略阳人,1984年4月加入中国共产党,1981年10月参加工作,研究生学历(www.e993.com)2024年9月19日。1981年10月至1983年9月在共青团略阳县委工作;1983年9月至1984年8月在略阳县城关区委工作;1984年8月至1986年8月在陕西省团校思想政治专业学习;...
张建军任渭南市副市长 方红卫、王晓军不再担任(图|简历)
张建军简历张建军,男,汉族,1963年4月出生,陕西略阳人,1984年4月加入中国共产党,1981年10月参加工作,研究生学历。1981年10月——2003年1月在略阳县工作,历任共青团略阳县委副书记、书记,略阳县城关镇镇长、党委书记,略阳县委常委、政法委书记、常务副县长等职务;...
张建军:干部公示简历再规范些
张建军:干部公示简历再规范些这几天,笔者注意到某地几份拟任前公示的领导干部简历,其中有一位将担任某市主要领导职务的年轻干部,显示其是国内知名重点大学管理学博士。但细看其简历,自18岁参加工作以来的履历中,并没有表明其在18岁前后哪个时间段上的大学以及什么时间攻读了硕士、博士。
永安保险副总裁:张建军(简历)
永安保险副总裁:张建军(简历)简历:研究生学历,经济师;此前先后担任永安保险青岛分公司副总经理;永安保险山东分公司总经理;目前分管理赔客服等相关工作。(以上内容截止时间:2014年2月28日)
央行突发!张建军 被查!
简历显示,张建军于1982年本科毕业于中南大学经济学专业,1985年及1993年分别取得武汉大学经济学硕士和博士学位。1985年至1995年曾在中南大学和湖南大学任教。张建军在金融管理方面的经验颇丰。张建军于1995年6月至2016年12月在中国人民银行工作,并担任人民银行深圳市中心支行党委书记、行长,国家外汇管理局深圳市分局局长...