...看董事长、党组书记孙勤在中核集团“两学一做”课堂上讲了什么?
“两学一做”进行时??党课一张图带你看董事长、党组书记孙勤在中核集团“两学一做”课堂上讲了什么?中核集团公众微信“两学一做”进行时专题每周更新学习内容,核粉们,学习的路上,我们结伴同行哟!
中核建董事长王寿君接替孙勤出任中核集团董事长
中央组织部副部长高选民宣布了党中央、国务院关于中国核工业集团公司主要领导变动的决定:王寿君任中国核工业集团公司董事长、党组书记,免去其中国核工业建设集团公司董事长、党组书记职务;免去孙勤中国核工业集团公司董事长、党组书记职务,到龄退出领导班子。董事长职务的任免,按有关法律规定和章程办理。王寿君简历:19...
王寿君接替孙勤任中核集团董事长、党组书记
王寿君同志任中国核工业集团公司董事长、党组书记,免去其中国核工业建设集团公司董事长、党组书记职务;免去孙勤同志中国核工业集团公司董事长、党组书记职务,到龄退出领导班子。董事长职务的任免,按有关法律规定和章程办理。王寿君,男,1955年7月生,山东省招远市人,博士研究生,研究员级高级工程师。1980年加入中国共...
王寿君履新中核集团董事长 孙勤到龄退休
之后,孙勤进入政府部门工作,从2005年8月起,历任国防科工委副主任兼国家原子能机构主任,国家能源局副局长(副部长级)。2009年8月后,孙勤重回中核集团,任党组书记、总经理,2012年5月开始,任中国核工业集团公司董事长、党组书记。(新浪财经刘丽丽发自北京)进入新浪财经股吧讨论...
“中核梦”助推“中国梦”——访中核集团董事长、党组书记孙勤
孙勤:当前中国经济进入了新常态,站在新的历史起点上,各国在核能的研究及利用过程中合作与竞争并存,中核集团只有始终不忘初心,把核心技术牢牢掌握在自己的手上,未来才能站在世界核领域的最前端,拥有更多的自主权和话语权,也才能为人类的长远利益作出更大贡献。因此,中核集团的使命就是,要努力建设与我国国际地位相称,...
中核集团换帅 61岁王寿君接替63岁到龄退休的孙勤
延迟半年后,中国三大核电央企之一的中国核工业集团公司(下称中核集团)完成了“一把手”更替(www.e993.com)2024年9月29日。中国核工业建设集团公司(下称中核建)原董事长、党组书记王寿君,出任中核集团董事长,该集团原董事长、党组书记孙勤,到龄退出领导班子。12月12日,中组部副部长高选民,在中核集团召开的中层以上管理人员大会上,宣布了中共党...
中核集团新领导班子亮相 原总经理余剑锋接任董事长
2018年1月,国资委消息称,中核集团与中核建集团实施重组,中核建集团无偿划转入中核集团。中核集团原董事长、党组书记王寿君已到退休年龄,2015年4月担任中核建董事长;2016年12月接棒孙勤,履新中核集团董事长,同时也是两大集团的法定代表人。至此,中核建董事长职位一直空缺。关于王寿君的任命被外界的解读是:为两大集...
全国人大代表、环资委委员,中核集团董事长、党组书记孙勤简介
全国人大代表、环资委委员,中核集团董事长、党组书记孙勤简介孙勤孙勤孙勤,1953年6月生,浙江绍兴人,汉族,中共党员,硕士研究生,曾任国防科工委副主任,国家发改委国家能源局副局长。现任中国核工业集团公司董事长、党组书记。
杜家毫陈求发会见中核集团董事长、党组书记孙勤一行
本报8月6日讯(记者贺佳冒蕞)今天下午,省委副书记、省长杜家毫,省政协主席陈求发在长沙会见了中国核工业集团公司董事长、党组书记孙勤一行。杜家毫感谢中核集团长期以来给予湖南发展的大力支持,并向客人简要介绍了当前湖南经济社会发展情况和下阶段工作部署。他说,湖南缺煤少电,能源短缺一直是制约经济社会发展的一个...
中核集团新领导班子公布:余剑锋任董事长,顾军任总经理
早在2016年12月,时任中国核建集团董事长、党组书记王寿君接替孙勤,履新中核集团董事长。拥有中核集团、中核建集团双重从业背景的王寿君,被认为是在最短时间促成中核集团和中核建集团合并的最优人选。今年1月31日,国资委官方发布消息称,经报国务院批准,中核集团与中核建集团实施重组,中核建集团整体无偿划转进入...