宝鸡新一届市委领导班子产生,有榆林人
宣传部部长田瑞铜川市委常委、组织部部长刘丽延安市委常委、宣传部部长杨宏兰榆林市委常委、政法委书记贺湘如榆林市委常委、组织部部长谢杉汉中市委常委、市纪委书记马红梅安康市委常委、宣传部部长,石泉县委书记陈莲商洛市委常委、统战部部长权雅宁
神木市人民政府原党组成员、副市长白永清被逮捕
神木市人民政府原党组成员、副市长白永清(副县级)涉嫌受贿罪一案,由榆林市监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,榆林市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对白永清作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。来源:??陕西省人民检察院第三检察部、榆林市人民检察院...
神木市召开2023年第二季度交安委成员单位联席会议
(刘毛毛刘伟)
关于印发《神木县创建省级双拥模范县工作小组办公室成员和职责...
成员:常鹏、苏彦荣、重点督查对象(13个单位):政府办、发改局、人社局、教育局、科技局、司法局、粮食局、卫生局、水务局、物价局、旅游局、交通运输局、财政局。第三督查组组长:杜治厚组员:高磊、苏彦荣。重点督查对象(8个):县人武部、县消防队、县武警中队、锦界雷达站、何家塔中队、锦界消防队、县...
榆林市委领导班子成员简历!
市委常委、常务副市长:李博简历李博,男,汉族,1964年9月生,陕西神木人,1986年3月加入中国共产党,1982年7月参加工作,大学学历。1980年9月至1982年7月,榆林高专数学系学生;1982年7月至1984年8月,府谷中学教师;1984年8月至1992年3月,府谷县教育局、教委工作,1992年2月任基教科副科长;1992年3月至1998年5月...
2020榆林市委常委名单排名 榆林市委领导班子成员简历
市委常委、常务副市长:李博简历李博,男,汉族,1964年9月生,陕西神木人,1986年3月加入中国共产党,1982年7月参加工作,大学学历(www.e993.com)2024年9月19日。1980年9月至1982年7月,榆林高专数学系学生;1982年7月至1984年8月,府谷中学教师;1984年8月至1992年3月,府谷县教育局、教委工作,1992年2月任基教科副科长;1992年3月至1998年5月...
深入开展扫黑除恶专项斗争|陕西神木:李正李森等44人涉黑犯罪案件...
陕西神木:李正李森等44人涉黑犯罪案件一审宣判本报讯(记者倪建军)经陕西省神木市检察院提起公诉,3月25日,法院对李正、李森等44名被告人涉黑案件通过视频庭审公开宣判。被告人李正因犯组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,聚众扰乱社会秩序罪等13项罪,被数罪并罚,合并执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利三年,没收个...
神木市委理论学习中心组召开党史学习教育专题研讨会
3月29日下午,神木市委理论学习中心组召开党史学习教育专题研讨会。市委书记杨成林主持会议,并领学习近平总书记《论中国共产党历史》章节《中国革命历史是最好的营养剂》《继续从延安精神中汲取力量》《让井冈山精神放射出新的时代光芒》,市委理论学习中心组机关全体成员和相关部门负责同志参加会议。
快讯| 榆林、渭南两地发布干部人事公示
李强,男,1977年11月生,陕西神木人,2002年8月参加工作,1998年5月加入中国共产党,全日制大学学历、法学学士,省委党校研究生学历。中共榆林市委机构编制委员会办公室原副调研员,拟任榆林市行政审批服务局党组成员、提名为榆林市行政审批服务局副局长人选。林立,男,1978年7月生,陕西定边人,1996年9...
??近日落马的多个厅官,有一个共同点!有的任职地连续多任书记落马
公开履历显示,郭宝成,男,汉族,1955年9月出生,陕西定边人,在职研究生学历,1974年12月参加工作,1974年8月加入中国共产党。长期在榆林市任职的郭宝成,曾任佳县副县长,神木县委副书记、县长,榆林市委常委、神木县委书记,榆林市人大常委会副主任等职。郭宝成已于2015年9月退休。郭宝成自2000年11月至2010年8月,...