林茂任董事长!建发股份“换帅”背后隐现发展困局
9月5日,天眼查显示,厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”)发生工商变更,郑永达卸任法定代表人、董事长,改任副董事长,由原董事林茂接任法定代表人、董事长,同时新增程东方为总经理。随着本次调整完成,在企业管理领域拥有丰富经验的郑永达正式卸下其担任了4年的建发股份董事长职务,财务背景出身的林茂则走...
建发股份换帅完成工商变更 林茂任建发股份董事长
每经AI快讯,天眼查App显示,近日,厦门建发股份有限公司发生工商变更,郑永达卸任法定代表人、董事长,改任副董事长,由原董事林茂接任法定代表人、董事长,同时新增程东方为经理。该公司成立于1998年6月,注册资本约29.47亿人民币,由厦门建发集团有限公司、香港中央结算有限公司等共同持股。今年8月,建发股份(600153...
建发股份换帅:林茂上位董事长,原董事长郑永达改任副董事长
林茂比1971年出生的郑永达年长几岁,却是一名新建发人。林茂于2020年7月13日加入建发,从建发集团财务部副经理一职一路扶摇直上,历任建发股份证券部经理、董秘、建发股份董事、总经理等。现任建发股份党委副书记、董事。除了郑永达与林茂的职务变动外,建发股份还有另一位高管黄文洲也辞任原有职务。公告显示,黄文洲...
建发股份:选举林茂为公司董事长 聘任程东方为公司总经理
8月19日,建发股份公告宣布,林茂被选举为公司董事长,同时聘任程东方为公司总经理。公告披露,林茂,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。
建发股份:选举林茂为第九届董事会董事长
林茂,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。郑永达,男,1971年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、...
刚刚确认!厦门建发换帅
厦门建发换帅8月19日晚,上市公司建发股份(7.530,-0.04,-0.53%)发布公告:董事会同意选举林茂为公司第九届董事会董事长,同时聘任程东方为公司总经理(www.e993.com)2024年9月22日。附:建发股份:建发股份第九届董事会2024年第十二次临时会议决议公告建发股份的公告显示,郑永达因工作调整原因,申请辞去公司董事长职务,董事会同意选举林茂为公司第九...
厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、总经理发生变动
金融界消息,2024年8月22日,根据中信建投证券股份有限公司发布的临时受托管理事务报告,厦门建发股份有限公司董事长郑永达、副董事长黄文洲及总经理林茂均因工作调整申请辞职。经董事会审议,聘任程东方先生为公司总经理,选举林茂先生为公司第九届董事会董事长,选举郑永达先生为公司第九届董事会副董事长。变动迄今对厦门...
林茂任董事长!闵系“黑马”房企完成“换帅”
天眼查显示,厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”)发生工商变更,郑永达卸任法定代表人、董事长,改任副董事长,由原董事林茂接任法定代表人、董事长,同时新增程东方为总经理。对于变动原因,建发股份曾发布公告表示是:工作调整。“郑永达因工作调整原因,申请辞去公司董事长职务,其他任职不变。黄文洲因工作...
建发股份林茂去年领薪507.0万元,降幅30.55%
建发股份2023年年报数据显示,公司高管林茂2023年领取的薪酬为507.0万元,较上一年度领取的薪酬减少223.00万元,降幅30.55%。简历显示,林茂先生:1968年出生,中共党员,中国国籍,高级会计师,硕士学历,任本公司党委副书记、董事、总经理,曾任本公司董事会秘书、副总经理等职。
建发股份副总许加纳年薪533万真不错 比总经理林茂都高?
7月24日,厦门建发金服控股有限公司成立,注册资本5000万元,经营范围含以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、融资咨询服务等。该公司由建发股份、建发(上海)有限公司共同持股。运营商财经网试图梳理建发股份副总经理许加纳的过往经历。许加纳,1978年出生,今年46岁。目前未有资料披露他的第一学历及毕业院校,只知道他拥...