第14兵团改修为空军机关,序列下的三个军去哪了?军长是何军衔?
抵达北平后不久,第14兵团的部队进行了调整:第39军划归第13兵团编制,第41军划归第12兵团编制,第42军直接归属第四野战军,同时第14兵团番号被撤销。事实上,第十四兵团的存续时间非常短暂。它是在1945年5月才刚刚成立,从组建到撤销番号,仅仅经历了三个月。如前所述,第十四兵团下属的三个军在抵达北平后便统一归...
有一片神奇的土地,她的名字叫——新疆生产建设兵团
1954年10月,中央政府命令驻新疆人民解放军第二、第六军大部,第五军大部,第二十二兵团全部,集体就地转业,脱离国防部队序列,组建“中国人民解放军新疆军区生产建设兵团”,接受新疆军区和中共中央新疆分局双重领导。至此兵团正式成立。1975年3月,兵团建制被撤销,成立新疆维吾尔自治区农垦总局,主管全疆国营农牧团场的业务...
解放军华北野战军都有哪几支部队组织,领导人都有谁?
四大野战军之外,解放军还有一支强大的野战阵容,直属于中国人民解放军总部,可谓第五大野战军,人们习惯性地叫他华北野战军。其实,这支部队正规的称呼应该是:华北军区野战部队。华北军区野战部队直属中国人民解放军总部。华北野战军经历过晋中战役、太原战役、平津战役等大战。尤其是1948年11月29日,华北军区第3兵团包围张...
一览中国人民解放军第一野战军第二兵团战斗序列及主要指挥官
政治委员李宗贵(1949.2.任);刘镇(1949.12.任),江西莲花人,共和国少将(1961)。第六军1949年2月1日由第六纵队改建;11月拨归第一兵团建制。军长罗元发(1949.2.任),福建龙岩人,共和国中将(1955)。政治委员徐立清(1949.2.任);张贤约(1949.6.任),安徽金寨人,共和国中将(1955)。副军长张贤约(1949.2...
第二野战军战斗序列详述,主要将领名单,1955年授衔情况
陈锡联(1915年—1999年),湖北红安人。1955年被授予上将军衔,时任中国人民解放军炮兵司令员兼炮兵学院院长。兵团政治委员:谢富治(55年上将)谢富治(1909年—1972年),湖北红安人。1955年被授予上将军衔,时任中国人民解放军云南军区司令员兼政治委员。兵团副司令员:王近山(55年中将)王近山(1915年—1978年),...
庆祝中国人民解放军建军95周年,新华日报今推特刊《荣光》
中华民族走出苦难、中国人民实现解放,有赖于一支英雄的人民军队(www.e993.com)2024年9月19日。中华民族实现伟大复兴,中国人民实现更加美好生活,必须加快把人民军队建设成为世界一流军队。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵时发表重要讲话指出:“今天,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标...
中国人民解放军历史上存在过的70个军,首任军长政委名录(上篇)
第41军的前身可追溯到1937年由我党领导的天福山抗日武装起义,天福山起义不仅仅指1937年12月24日发动起义的当天,而是从这一天直到1938年9月18日这支起义队伍正式加入八路军战斗序列的这一光辉历程。解放战争时期,编为东北野战军第4纵队,1948年11月改称中国人民解放军第41军。
第三野战军战斗序列:下辖四大野战兵团,一个特种兵纵队
1949年2月,遵照中央军委的命令,华东野战军改编为中国人民解放军第三野战军,陈毅任司令员兼政治委员,粟裕为副司令员兼第二副政治委员,谭震林为第一副政治委员,张震为参谋长,下辖四个兵团(第七、八、九、十兵团)和一个特种兵纵队。第七兵团:司令员王建安,政治委员谭启龙,政治部主任姬鹏飞,参谋长李迎希,下辖第二...