东北野战军有多牛
东北野战军有多牛几大野战军,我们不内耗,不搞内部排名。只说数据:1949年,各大野战军整编,东野70万规模,14个纵队(12个??步兵纵队、1个??铁路纵队、1个??炮兵纵队,第50军的问题在此不多说)都是四师制满编,共144个团,从数量建制上看,亚洲地界无人能出其右。从武器装备上看,东野的主力纵队能有冲锋枪...
解放军华北野战军都有哪几支部队组织,领导人都有谁?
张连奎任副政委兼政治部主任,张开荆任参谋长)、第2纵队(陈正湘任司令员,李志民任政委,韩伟任副司令员,赵冠英任参谋长,刘国梁任政治部主任)、第6纵队(文年生任纵队司令员,向仲华任政委,萧新槐任副司令员兼参谋长,旷伏兆任副政委兼政治部主任)。
徐向前军功突出,资历也不差,为何元帅排名却在罗荣桓之后?
第二点,罗帅历任红一军团政治部主任、八路军115师政治部主任、八路军在山东的党政军一把手、解放军第四野战军政委等职。徐帅则历任红四方面军总指挥、八路军129师副师长、八路军第一纵队司令员、解放军华北军区副司令员等职。两人曾经在山东有过共事,1939年初,八路军115师奉中央命令入鲁,尴尬的是,这时当地已经...
纵队是什么编制,一个纵队多少人?
第二、第三、第四和第五,总计5个纵队,这5个纵队和八路军3个师(115师、120师和129师),都有千丝万缕的联系,但不存在隶属关系。而且纵队名称可能更改,比如说八路军第一纵队,就曾更名为八路军山东纵队。除了八路军,新四军也有纵队,例如新四军江北游击纵队,新四军第一纵队、第二纵队等。解放战争爆发以后,中原野战...
东北野战军12个纵队的政委在1955年都被授予什么军衔?
12、十二纵队政委袁升平袁升平,江西吉安人,1929年参加红军,红军时期担任过游击队班长、赣南独立团排长、连长,红一军团第一师一团政委等职。抗战时期,袁升平先后在115师独立团、晋察冀军区第一军分区、陕甘宁晋绥联防教导第二旅工作过。袁升平中将抗战胜利后,袁升平先后担任过辽西、辽吉、辽北军区政治部主任,东野第...
中原野战军七个纵队司令员,谁名气较小?谁比较高寿?
而除中原野战军中的"三陈"之外,中国革命历史上还有"三杨",这三人分别是杨成武、杨得志和杨勇,其中杨勇便担任中原野战军中的第一纵队司令员(www.e993.com)2024年9月17日。抗日战争时期,杨勇曾随林彪参与平型关战役,解放战争时期则参与过巨野、定陶、鄄南三战役,抗美援朝时期则任志愿军副司令员兼参谋长、司令员。回国后,任解放军副总参谋长,...
参加抗美援朝的27个军,来自五大野战军,表现最佳的是哪十个军
1949年1月15日,军委下达《关于野战军番号改按序数排列的决定》,西北、中原、华东、东北野战军依次改称第一至第四野战军,纵队改军,旅改师。而当时的调整,不牵涉华北军区野战部队,华北三个兵团直属军委指挥,用于战略机动,策应其他战略区的斗争需要。早在1948年6月,彭总鉴于西野兵少,与胡宗南集团斗争有难度,曾向中...
解放战争时期的十大野战兵团的司令员与政委都是谁?
部队编制:第一纵队(司令员:张宗逊,政委:廖汉生),第二纵队(司令员:王震,政委:王震),第三纵队(司令员:许光达,政委:孙志远)陕甘宁野战集团军(1947年2月—1947年3月)陕甘宁野战集团军由原晋绥野战军第一纵队与陕甘宁新编第4旅、教导旅、警备第1、第3旅合编而成,下辖6个旅,同年次月并入新组建的西北野战兵团...
解放战争各纵队司令员详解之华东野战军《下》
王建安,一位英勇无畏的将领,他所率领的第8纵队,就如同一只猛虎,驰骋在战场上,所向披靡。这支纵队,在他的带领下,不仅具备了铁的纪律和顽强的战斗力,更有着一种不屈不挠的精神。王建安将军是出生在将军县红安,参加过黄麻起义,是第一个登上黄安城楼的战士,作为四方面军的代表,他作战勇猛,参加了历次反...