渝股看台|小康股份拟调整收购东风小康方案,ST丰华换届涂建敏继续...
隆鑫系旗下ST丰华(600615)也公告,7月24日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开了2019年第一次临时股东大会,进行换届选举,选举了第九届董事会涂建敏等9名董事和何志等2名监事。之后召开的公司第九届董事会第一次会议,选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事长,董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理;经公司董...
隆鑫系大整合,隆鑫通用拟控股上市公司丰华股份
丰华股份董事长涂建敏辞职丰华股份还公告,董事会于2020年8月3日收到涂建敏女士的书面辞职报告,因个人原因决定辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务。截止公告日,涂建敏女士未持有公司股份。本次辞职后,涂建敏女士不再公司担任任何职务。涂建敏女士辞去董事长及董事职务,未导致公司董事会成员...
向隆鑫系申报债权达72亿,渝农商行关联方风险能否出清?
公开资料显示,隆鑫控股成立于2003年1月22日,法定代表人涂建敏,注册资金10亿元,由隆鑫集团持股98%,隆鑫集团成立于1996年,注册资金1.6亿元,实际控制人为涂建华。隆鑫系的实控人涂建华,早年从摩托车配件起家,一手创立的隆鑫摩托,曾与力帆摩托、宗申摩托一起,在重庆形成三足鼎立的格局,成为国内摩托行业的巨头。
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第二次持股计划(草案)及其摘要〉的议案》;经审议,我们认为:1、第二期员工持股计划之第二次持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合《关于〈隆鑫通...
隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
截至本上市公告书刊登之日,董事涂建华及涂建华之妹涂建敏、涂建容通过隆鑫集团和隆鑫控股间接持有本公司合计50.92%的股份,董事长高勇、监事叶珂伽、财务总监陈松泉、副总经理程健、龚晖、何军、文晓刚、欧阳平、汪澜、董事会秘书黄经雨等均直接或间接持有本公司股份,该等股份均不存在质押或者冻结的情况。具体如下:...
重庆信托申请冻结某银行4.7亿股 价值约19.74亿元
2019年7月29日至今,隆鑫控股及其法定代表人涂建敏、实际控制人涂建华,被法院列为被执行人16次,发布限制高消费令5次(www.e993.com)2024年9月15日。涉及与中信银行、农业银行、浦发银行、广东南粤银行、华夏银行、宁夏华融资本拓荣投资中心等多家金融机构在内的9起金融借款合同纠纷案。重庆信托状告华辰物业,系破产债权确认纠纷另外,6月4日,本...
上交所公开谴责丰华股份实际控制人涂建华等人
对上海丰华(集团)股份有限公司及其控股股东隆鑫控股有限公司、实际控制人涂建华、时任公司董事长兼总经理涂建敏、时任董事段晓华予以公开谴责,对时任董事兼董事会秘书曹际东、时任财务总监张望宁予以通报批评。上市公司及相关主体违规情况:上海丰华(集团)股份有限公司于2018年3月21日、3月27日披露《关于赎回银行理财产品...
丰华股份4.8亿违规输血实控人涂建华 通道为厦门信托
经中国经济网记者查询发现,丰华股份成立于1992年6月6日,注册资本1.88亿元,于1992年9月10日在上海证券交易所挂牌,当事人涂建敏现为法定代表人、董事长兼总经理,截至2019年9月30日,隆鑫控股为第一大股东,持股6290.12万股,持股比例33.45%。隆鑫控股成立于2003年1月22日,注册资本10亿人民币,涂建敏现为法定代表人、董...
4.8亿信托金被占用 丰华股份遭公开谴责
12月17日,上交所出具纪律处分决定书,对上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“丰华股份”,600615.SH)及其控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华、时任董事长兼总经理涂建敏、时任董事段晓华予以公开谴责,对时任财务总监张望宁、时任董事兼董事会秘书曹际予以通报批评。
...假央企"要接盘|中核集团|丰华股份|央企|涂建华|股权_手机网易网
隆鑫控股急售资产偿债隆鑫系是为重庆富豪涂建华控制的资本派系。公开资料显示,涂建华及妹妹涂建敏名下控制丰华股份(600615)、隆鑫通用(603766.SH)并控股H股公司齐合环保(00976.HK)、瀚华金控(03903.HK),此外还直接或简介的参股投资渝商投资集团、重庆富民银行、山东金融资产交易中心、小额贷款、资产管理、金融保理和担...