夏津新任县委书记到任!(附个人简历!)
沙淑红,1970年12月生,女,汉族,山东德州人,新加坡南洋理工大学,1993年参加工作,研究生学历。工作履历1993.07—1994.11武城县老城镇党委组织干事;1994.11—1997.02共青团武城县委干事;1997.02—1999.02共青团武城县委副书记;1999.02—2002.01共青团武城县委书记(其间:2000.07—2001.07在新加坡南洋理工大学商学院研究生...
德州11县(市、区)委新一届领导班子亮相
县委副书记:崔磊于萍县委常委:张旗崔磊于萍李多江郭强梁蕊朱明孙宝华梁伟刘超张宁平原县:县委书记:王玉东县委副书记:卢明鹏齐强县委常委:王玉东卢明鹏齐强李世军宋传虎于春君杨登雷张妍许茜茜王旭孟庆泉武城县:县委书记:朱恩鹤县委副书记:王丽慧赵大鹏县委常委:朱恩鹤王丽慧...
山东省长及副省长名单排名分工 现任山东副省长简历照片
正处级检查员、监察员;中央纪委第五纪检监察室副局级检查员、监察专员,副主任(其间公派美国杜克大学学习);公安部纪委副书记、监察部驻公安部监察局局长,公安部督察委员会副督察长;公安部纪委常务副书记、监察部驻公安部监察局局长;贵州省省长助理、省政府党组成员,省公安厅厅长、党委副书记;贵州省省长助理、省政府党...
西藏自治区拉萨市政协原党组成员、副主席孙宝祥被开除党籍
孙宝祥,男,藏族,1962年9月出生,山东武城人,在职研究生学历,1984年8月参加工作,1994年4月加入中国共产党。1984年8月至1987年7月,西藏自治区曲水县水电局工作;1987年7月至1994年3月,西藏自治区拉萨市外事办工作;1994年3月至1997年4月,西藏自治区拉萨市外事办外事科副科长;1997年4月至2000年10月,西藏自...
满春重当选德州市政协主席 袁秀和不再担任(图|简历)
满春重简历满春重,男,回族,1956年3月生,山东武城人,1979年6月入党,1973年1月参加工作,中央党校研究生。1973年1月—1975年9月武城县四女寺公社民办教师;1975年9月—1977年8月平原师范文史班学生;1977年8月—1983年9月武城县委办公室干事;1983年9月—1985年7月德州师专干修科政治专业学员;1985年7月—1986...
满春重同志简历
满春重同志简历满春重,男,回族,1956年3月生,山东武城人,1979年6月入党,1973年1月参加工作,中央党校研究生(www.e993.com)2024年9月16日。现任德州市委副书记,市委秘书长,市直机关工委书记。1973年1月—1975年9月武城县四女寺公社民办教师;1975年9月—1977年8月平原师范文史班学生;1977年8月—1983年9月武城县委办公室干事;1983年9月—...
德州:涉嫌严重违纪违法,4人接受审查调查!
德州市自然资源局陵城分局党组书记、局长刘波涉嫌严重违纪违法,目前正接受武城县纪委监委纪律审查和监察调查。刘波简历:刘波,男,汉族,1971年5月出生,德州市陵城区人,大学学历,1988年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。曾任德州市原陵县滋镇党委副书记,陵城镇党委副书记、镇长,义渡口镇党委书记等职。2016年1...
德州市“疫情防控先锋”事迹简介(上)
杨传辉,武城县卫生健康局党组书记、局长、四级调研员作为县疫情防控指挥部办公室主任兼疫情防治组、专家组组长,坚持吃住在单位,牵头组织领导小组成员和各职能组分析形势、研究案情、制定措施,亲自策划、严格把关领导小组印发的每份材料;克服疾病困扰,每天带队到县级医疗机构发热门诊、镇街卫生院、各集中隔离区和防控重点...