中共十九届中央领导机构成员简历
1998-2000年陕西省委常委,农村工作领导小组副组长、办公室主任(1996-1998年中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业在职研究生课程班学习)2000-2002年陕西省委常委、组织部部长2002-2002年陕西省委常委,西安市委书记、市人大常委会主任2002-2003年陕西省委副书记,西安市委书记、市人大常委会主任2003-2004年...
陕西省政府部分领导调整后分工明确
分管省政府办公厅(金融办)、省发展改革委(粮食局)、省监察厅、省人力资源社会保障厅(公务员局)、省编办、省地税局、省统计局、省级机关事务管理局、西咸新区管委会。协助分管财政工作。联系驻陕部队、省国税局、国家统计局陕西调查总队、西安铁路局、省决策咨询委、金融机构驻陕单位、国家能源局西北监管局、西北电网...
2024年中共陕西省委办公厅所属事业单位公开招聘工作人员面试公告
一、参加面试人员报考2024年中共陕西省委办公厅所属事业单位公开招聘职位,经资格复审合格的人员。二、面试时间及地点时间:2024年5月21日(星期二)地点:西安市雁塔路南段10号中共陕西省委西院1号楼8层第一、第二会议室三、注意事项1.参加面试人员须携带本人笔试准考证、身份证于面试当天上午7:45前进入候考...
陕西省政府调整部分领导分工 姚引良任常务副省长(图|简历)
姚引良简历姚引良,1956年7月生,男,汉族,陕西户县人,1977年3月参加工作,1975年1月加入中国共产党,在职研究生学历,管理学博士,教授。历任铜川市城区区委副书记、副区长,西安高新区管委会人事部部长兼人才交流服务中心主任、社会保险事业部部长、机关党委副书记、纪委书记、管委会主任助理兼企管部部长、技术贸易中心主任...
樊维斌任陕西省委副秘书长、省委政策研究室主任
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,此前担任陕西省委副秘书长、政策研究室主任的是岳亮,日前已调任咸阳市委书记(相关报道);樊维斌,1965年11月生,此前担任陕西省发改委副主任、党组成员,省委改革办专职副主任。樊维斌简历樊维斌,汉族,1965年11月生,陕西吴堡人,1987年10月入党,1989年7月参加工作,在职研究生...
国家发改委领导名单
2023.12-国家发展和改革委员会党组成员、副主任(www.e993.com)2024年9月29日。赵辰昕简历赵辰昕,男,汉族,1969年9月生,河北饶阳人,中共党员,法学博士,应用经济学博士后。1992.07—1994.09山东省诸城市委组织部工作1997.07—1998.04国家经济体制改革委员会办公厅值班室、培训处干部
江西籍在陕西甘肃宁夏现任领导干部
黄瑞雪:甘肃省副省长、省公安厅厅长黄瑞雪,男,汉族,1972年2月生,江西新余人,1992年6月加入中国共产党,1993年7月参加工作,北京大学国际关系专业毕业,在职硕士研究生学历,副总警监警衔。曾任公安部办公厅党委书记、主任。现任甘肃省人民政府党组成员、副省长,省公安厅党委书记、厅长、督察长(兼),省委政法委副...
民政部领导名单
李保俊简历李保俊,男,汉族,1970年2月出生,山西闻喜人,中共党员,研究生学历,理学博士。1996年07月,进入民政部救灾司工作,历任救灾司副处长、处长、副司长;2013年11月,任民政部办公厅副主任(正司级)、新闻发言人,兼任国家减灾中心党委书记;后任民政部规划财务司司长。
陕西省人民政府领导班子最新分工明确
据陕西省人民政府网站“省政府领导”栏目显示,日前,陕西省政府领导班子成员最新分工已明确。赵刚省委副书记、省长领导省政府全面工作,分管省财政厅、省审计厅。王晓常务副省长、党组副书记分管省政府办公厅(省政府参事室、省政务大数据局)、省发展改革委、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省应急管理...
新一届陕西省委常委名单简历 现任陕西省委领导班子成员
郭永红,女,汉族,1968年7月生,省委党校研究生,中共党员,现任陕西省委常委、统战部部长,省政协党组副书记。刘强同志刘强,男,汉族,1965年7月生,中央党校研究生,中共党员,现任陕西省委常委。蒿慧杰同志蒿慧杰,男,汉族,1968年10月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省委常委,省政府副省长、党组成员。