蜀道投资集团熊启高被查!已有多人被查!旗下多家公司主要领导密集...
熊启高。图源:峨眉山市人民政府网熊启高简历熊启高,男,汉族,1965年1月生,四川泸州人,在职研究生学历。1987年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党。1987年7月至1999年7月,先后在攀枝花市仁和区农牧局、东区银江乡工作,历任攀枝花市东区银江乡副乡长、银江镇镇长;1999年7月至2007年11月,历任攀枝花市东区副区...
四川三地纪委监委通报:3人任上被查!
攀枝花市仁和区工商业联合会党组成员、副主席张永芳涉嫌严重违纪违法,目前正接受攀枝花市仁和区纪委监委纪律审查和监察调查。张永芳简历张永芳,女,汉族,1972年5月生,四川江津人,中央党校在职大学学历。1994年7月参加工作,1999年4月加入中国共产党。1994年7月至2003年5月,先后在攀枝花市仁和区民政乡、区工商业...
四川两地纪委监委:2人被查
攀枝花市仁和区工商业联合会党组成员、副主席张永芳涉嫌严重违纪违法,目前正接受攀枝花市仁和区纪委监委纪律审查和监察调查。张永芳简历张永芳,女,汉族,1972年5月生,四川江津人,中央党校在职大学学历。1994年7月参加工作,1999年4月加入中国共产党。1994年7月至2003年5月,先后在攀枝花市仁和区民政乡、区工商业联...
攀枝花市仁和区政府办政府信息主动公开基本目录
攀枝花市仁和区政府办政府信息主动公开基本目录
蔡君当选攀枝花市仁和区人民政府区长
蔡君简历蔡君,女,汉族,1971年4月生,云南昭通人,1998年8月加入中国共产党,1993年7月参加工作,中央党校经济管理专业毕业,党校大学学历。现任攀枝花市仁和区委副书记,区政府党组书记、区长。1990.09-1993.07云南大理师范高等专科学校中文系中文教育专业学习...
李绍华、魏渠河当选攀枝花市政协副主席(图|简历)
2005.12-2009.12攀枝花市仁和区人民政府副区长,民建四川省委直属攀枝花支部副主任(2003.09-2006.06四川省委党校政治学专业研究生班学习)2009.12-2010.03攀枝花市仁和区人民政府副区长,民建四川省委直属攀枝花支部主任2010.03-2011.08攀枝花市人大常委会副秘书长,民建四川省委直属攀枝花支部主任...
张剡任四川省政府秘书长 唐利民不再担任(图|简历)
1982.07—1985.03攀枝花钢铁公司总经理办公室工作(1983.10评为助理工程师)1985.03—1993.04攀枝花市计经委副主任、党委委员(1988.11评为经济师)(其间:1990.09—1991.04在省委第二党校县处级培训班学习;1991.07—1993.04下派锻炼任攀枝花市仁和区副区长)1993.04—1994.04攀枝花市市长助理...
攀枝花市新一届政协主席、副主席简历(主席李群林)
2002.01-2002.10中共汉源县委副书记、县政府县长2002.10-2003.01中共米易县委书记2003.01-2005.06中共米易县委书记、县人大主任(其间:2004.03-2004.07中央党校县委书记班学习)2005.06-2006.02中共攀枝花市仁和区委书记2006.02-2007.01中共攀枝花市仁和区委书记、区人大常委会主任...
唐利民接替罗强任四川省政府秘书长 范波任省发改委主任(图|简历)
1982.07—1985.03,攀枝花钢铁公司总经理办公室工作(1983.10评为助理工程师)1985.03—1993.04攀枝花市计经委副主任、党委委员(1988.11评为经济师)(其间:1990.09—1991.04在省委第二党校县处级培训班学习;1991.07—1993.04下派锻炼任攀枝花市仁和区副区长)1993.04—1994.04,攀枝花市市长助理...
唐利民任四川省政府秘书长(图/简历)
1985.03—1993.04攀枝花市计经委副主任、党委委员(1988.11评为经济师)(其间:1990.09—1991.04在省委第二党校县处级培训班学习;1991.07—1993.04下派锻炼任攀枝花市仁和区副区长)1993.04—1994.04,攀枝花市市长助理1994.04—1996.06,四川省对外经济贸易委员会主任助理...