吴才平,主动投案!
2005.08-2006.09浙江省台州市外经贸局副局长、党组成员2006.09-2008.12浙江省台州市三门县政府副县长2008.12-2010.05浙江省台州市三门县委常委、县纪委书记2010.05-2014.01浙江省台州市政府副秘书长(兼)、市政府办公室党组成员,台州市对口支援新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市指挥部指挥长、党委书记,新疆生产建设兵团...
受权发布丨四川新一届地方国家机构领导名单 附完整简历、照片
1982.07--1993.08西南财经大学助教、讲师、副教授,审计学教研室副主任、主任(其间:1985.09--1988.07西南财经大学会计系会计理论专业在职研究生学习,获经济学硕士学位)1993.08--1997.05四川省成都市审计局副局长,民建成都市委会副主委1997.05--1998.07四川省成都市审计局副局长,民建四川省委会副主委、成都市委会副主...
浙江三门县人大常委会副主任陈招远接受调查(简历)
陈招远,男,浙江三门人,中共党员,1960年7月出生,1977年9月参加工作,在职研究生学历。曾任三门县城管办副主任,三门县委政法委副书记,三门县委办副主任、县委县政府督查室主任,三门县海游镇党委副书记、镇长、县城西区开发建设指挥部总指挥,三门县海游镇党委书记(副县长级)等职务。
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
总裁、党委书记(2006.02-2009.01兼重庆长安汽车股份有限公司副董事长、总裁,2009.01兼重庆长安汽车股份有限公司董事长,2009.10中国长安汽车集团股份有限公司总裁,2009.11中国兵器装备集团公司、中航工业集团公司整合旗下汽车业务,重组新的中国长安汽车集团股份有限公司,任中国长安汽车集团...
丽水新一届10位市委常委名单 4张新面孔(简历)
史济锡简历史济锡,男,汉族,1961年12月生,上海人,1983年9月加入中国共产党,1983年8月参加工作,省委党校研究生学历。曾任团省委常委、党组成员、学校部部长、省学联秘书长,长兴县副县长(挂职),团省委副书记,台州市委常委、路桥区委书记、市委组织部部长,绍兴市委副书记、纪委书记、政法委书记,省环保局副局长、党...
近段时间 浙江这些县党政主要领导换人
之前的公示简历显示:傅贵荣生于1970年3月,1990年8月参加工作,现任中共宁波市江北区委副书记、区长(www.e993.com)2024年9月16日。12月31日,三门也召开了全县领导干部大会。会上宣布省委决定:提名陈晨为三门县人民政府县长候选人,提议李昌明不再担任三门县人民政府县长职务。当天三门县第十六届人大常委会召开第二十九次会议,接受李昌明辞去三...
贵州两县选出新县长(附简历)
2011.12--2014.12 贵州省望谟县政府副县长(其间:2013.03-2014.02挂任浙江省台州市三门县副县长) 2014.12--2019.02 贵州省黔西南州水库和生态移民局副局长、党组成员 2019.02--2019.12 贵州省黔西南州生态移民局副局长,党组成员 2019.12--2020.04 贵州省黔西南州生态移民局党组书记 ...
浙江省拟提拔任用省管领导干部任前公示通告(图/简历)【15】
李昌明,现任中共温岭市委常委、常务副市长,拟提名为三门县县长候选人。男,汉族,1973年11月生,浙江台州人,1992年7月加入中国共产党,1996年10月参加工作,大学学历。曾任台州市政府研究室综合研究处处长,市政府办公室工业发展处处长、综合二处处长、综合一处处长,台州经济开发区管委会副主任,台州市路桥区黄礁涂围垦工...
四川省人民政府省长、副省长简历
王宁同志简历王宁,男,汉族,1959年7月生,四川德阳人,1985年12月加入中国共产党,1976年9月参加工作,西南财经大学财政学专业毕业,研究生学历,经济学博士,注册会计师。现任四川省委常委、省政府常务副省长、党组副书记,四川行政学院院长。1976.09—1978.04四川省罗江县第二小学教师...
浙江公示徐文光、洪开开、邵中、孟小军、朱林森等6人(图|简历)
男,汉族,1966年9月生,浙江诸暨人,1999年1月加入中国共产党,1988年8月参加工作,在职研究生学历。曾任省科技厅办公室副主任、政策法规处副处长,三门县副县长(挂职),省科技厅政策法规处处长等职。胡元潮,现任浙江省档案局局务会议成员、人事教育处处长,拟任浙江省档案局(浙江省档案馆)副局长(副馆长)。男,汉族...