5位厅干履新,“80后”正厅葛坦调任乌鲁木齐市委副书记
后到商丘市睢阳区挂职,任区委常委、副区长。2011年4月,任共青团河南省委副书记、党组成员,2016年8月,任河南省驻马店市委常委,同年10月,任驻马店市委政法委书记。2021年9月任信阳市委副书记,组织部长,后任信阳市委副书记、政法委书记。2023年,任中共河南省委农村工作领导小组办公室主任,河南省农业农村厅党组书...
商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
王仲田,1963年6月生,河南商丘人,中央党校研究生学历,中共党员,现任商丘市副市长(2014年2月任副厅级),拟作为省环境保护厅党组书记(正厅级)人选。公示期限:2017年12月30日至2018年1月6日。监督电话:0371-12380王仲田同志简历王仲田,男,汉族,1963年6月生,河南商丘人,1982年8月参加工作,1985年8月加入中国共...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
1997.10--2002.04虞城县稍岗乡党委书记2002.04--2006.05商丘市睢阳区政府副区长(1999.09--2002.06河南农业大学作物栽培与耕作专业学习,获农学硕士学位)2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
中国经济网北京8月15日综合报道据最高检官网消息,河南省安阳市委原书记张笑东(正厅级)涉嫌受贿犯罪一案,河南省人民检察院立案侦查,经依法指定管辖,交河南省驻马店市人民检察院侦查终结,8月15日已由河南省驻马店市人民检察院依法向河南省驻马店市中级人民法院提起公诉。
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察(www.e993.com)2024年9月15日。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
孙同占同志简历
2005.12—2008.11河南省高级人民法院审判监督庭副庭长(其间:2003.12-2005.12挂职任商丘市睢阳区副区长、区委副书记)2008.11—2011.11河南省高级人民法院行政审判庭庭长2011.11—2012.05河南省高级人民法院审判监督庭庭长2012.05—2017.12河南省商丘市中级人民法院院长...
河南安阳市委书记上任未满一年
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);...