王冰任吉林省委组织部副部长、省人社厅党组书记(图|简历)
王冰,男,1969年12月出生,满族,中共党员,研究生学历。1990年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。2004年04月至2008年03月,吉林省委办公厅综合一处副处长(2004年9月至2007年6月在吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生在职学习,2007年6月获经济学硕士学位);2008年03月至2011年02月,吉林省委办公厅综合...
谢忠岩任白山市委书记 王冰不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,谢忠岩,1969年5月生,曾任吉林省长白山保护开发区管委会工委书记、主任,2016年任吉林省财政厅党组书记、厅长。王冰,1969年12月出生,2019年12月任白山市委书记。谢忠岩简历谢忠岩,男,1969年5月生,汉族,中共党员,1991年7月参加工作,中国科学院长春地理研究所环境科学专...
辽宁公示王冰、王选梁、刘鑫、孙永东、周鹏举、郑滨等17人(简历)
王冰,男,汉族,1971年7月生,1996年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省委办公厅副主任,拟任辽宁省委台湾工作办公室(辽宁省政府台湾事务办公室)主任。王选梁,男,汉族,1969年12月生,1988年9月参加工作,1991年7月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任辽宁省纪委监委机关党委专职副...
黑龙江公示王冰、石剑飞、田林、孙天文、宋恩等21人(简历)
王冰男,汉族,1971年4月生,48岁,1993年7月参加工作,2002年6月入党,哈尔滨工业大学机械制造工艺及设备专业大学毕业,现任省工业和信息化厅运行调节处处长,拟任省工业和信息化厅党组成员,提名为省工业和信息化厅副厅长。王希忠男,汉族,1968年4月生,51岁,1991年12月参加工作,1991年6月入党,哈尔滨理工大学计算机...
王冰接受审查调查,霍云成被开除党籍和公职
据云南省纪委监委消息:云南省昆明市政府党组成员、副市长王冰涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。王冰简历王冰,男,1966年9月生,汉族,四川宁南人,在职研究生学历,1987年7月参加工作,1994年2月加入中国共产党。1987年7月至1992年12月,在云南汽车厂工作;...
吉林省最新任命名单!一汽老总调任!
七、任命贺志亮为吉林省公安厅厅长(www.e993.com)2024年9月15日。八、任命肖模文为吉林省民政厅厅长。九、任命刘川为吉林省司法厅厅长。十、任命刘化文为吉林省财政厅厅长。十一、任命王冰为吉林省人力资源和社会保障厅厅长。十二、任命台培青为吉林省自然资源厅厅长。十三、任命张旗威为吉林省生态环境厅厅长。
中共辽宁省委组织部公告(2018年第9号)
马涛,男,汉族,1965年9月生,1989年8月参加工作,1992年12月加入中国共产党,大学学历,学士学位,现任辽宁省民政厅党组副书记、副厅长,拟任中共辽阳市委委员、常委、副书记。王冰,男,汉族,1971年7月生,1996年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,现任中共辽宁省委办公厅副巡视员,拟任中共辽宁省...