重庆燃气集团新任一把手简历公布 资深燃气人李金陆接棒
李金陆,1966年11月出生,高级工程师,拥有丰富的燃气行业工作经验。其职业生涯始于郑州燃气有限公司,历任管网处处长、用户管理处处长、副总经济师、总经济师等职,后逐步晋升至党委副书记、郑州燃气股份公司总经理。自2011年起,李金陆先后担任厦门华润燃气有限公司总经理、青岛能源华润燃气有限公司董事长、津燃华润燃气有限...
重庆燃气:董事会同意李金陆为董事长人选,车德臣不再担任董事长等...
4月19日晚间,重庆燃气在上交所公告:根据《公司章程》和相关法律法规的规定,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更的议案》,董事会决定聘任李金陆为公司总经理,免去车德臣公司总经理职务;董事会同意李金陆为公司董事、董事长人选,车德臣不再担任公司董事、董事长职务,...
重庆燃气换帅 李金陆有望出任新董事长
简历显示,李金陆,1966年11月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。1997月11月至2000年6月在郑州燃气有限公司工作,先后任管网处处长、用户管理处处长;后郑州燃气公司改制为郑州燃气集团有限公司,2000年6月至2011年3月,在集团陆续升任副总经济师、总经济师、党委副书记、副总经理、总经理。2011年3月起调任厦门华润...
重庆燃气:选举李金陆为公司董事长
重庆燃气5月6日晚间公告,公司第四届董事会第十七次会议于2024年5月6日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长的议案》的议案:董事会选举李金陆为公司董事长,并担任公司董事会战略委员会委员、主任委员及董事会提名委员会委员。公告简历显示,...
V观财报|重庆燃气免去车德臣总经理职务
中新经纬4月20日电重庆燃气19日晚间公告,董事会决定聘任李金陆为公司总经理,免去车德臣公司总经理职务;董事会同意李金陆为公司董事、董事长人选,车德臣不再担任公司董事、董事长职务,前述董事变更事项尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。此前,李金陆未曾在重庆燃气任职。简历显示,李金陆,1966年...
“燃气门”风波后,重庆燃气迎来新任董事长→
李金陆简历李金陆,1966年11月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师(www.e993.com)2024年9月17日。1997月11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长;1999年4月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长;2000年6月至2001年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师;2001年11月至2008年5月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州...
重庆燃气免去车德臣总经理职务
中新经纬4月20日电重庆燃气19日晚间公告,董事会决定聘任李金陆为公司总经理,免去车德臣公司总经理职务;董事会同意李金陆为公司董事、董事长人选,车德臣不再担任公司董事、董事长职务,前述董事变更事项尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
前任被免当晚,他火速上任!
4月20日,上交所网站发布的上市公司公告显示,李金陆出生于1966年11月,高级工程师,曾在郑州、厦门、青岛等地的燃气公司工作,2018年7月起任津燃华润燃气有限公司总经理(大区副总级),2022年11月任华润燃气控股有限公司综合能源部总经理。李金陆简历李金陆先生,1966年11月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程...
重庆燃气集团新任“一把手”简历公布
李金陆简历李金陆先生,1966年11月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。1997年11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长;1999年4月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长;2000年6月至2001年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师;2001年11月至2008年5月任郑州燃气集团有限公司党委副书记...