马洪江同志任宜宾学院党委书记
宜宾市委常委、组织部部长李静出席会议。马洪江和宜宾学院党委副书记、院长杜正聪分别作表态发言。四川省委组织部、省委教育工委有关处室负责同志,宜宾学院领导班子成员,全体中层副职及以上干部,职代会、教代会代表组组长,省、市党代会代表,省、市以上人大代表、政协委员,各民主党派主要负责人,专业技术三级及以上人员参加...
四川发布最新人事任免
李静眉山市人民政府督查室主任职务;李永康甘眉工业园区南区管理委员会主任职务;朱龙飞眉山市文化广播电视和旅游局副局长职务;陈艾眉山市交通建设中心副主任职务。因机构调整,许晓飞、刘星原任职务自然免除。绵阳绵阳市人民政府关于马睿等同志职务任免的通知绵府人〔2024〕2号绵阳科技城管委会,各县(市、区)人...
王铭晖、李静新晋四川省委常委(图/简历)
中国共产党新闻网北京5月31日电(记者姚茜)据《四川日报》消息,中国共产党四川省第十一届委员会第一次全体会议近日举行。会议选举产生了四川省新一届省委常委领导班子,其中王铭晖、李静2人新晋四川省委常委。王铭晖同志简历王铭晖,男,汉族,1960年2月生(57岁),四川资阳人,1980年10月加入中国共产党,1977年12...
宜宾市委常委、宣传部部长李静到艺术与产品设计学部调研
李静一行实地调研了艺术与产品设计学部实训工作室,对艺术与产品设计学部前期开展的工作给予了肯定。座谈会上,李静介绍了宜宾市社会宣传和城市形象设计的整体性规划和具体执行情况,并针对学部与市委宣传部的合作提出了几点意见:一是根据宜宾市的相关需求,结合艺术与产品设计学部的专业特色,共建公益广告设计制作中心;二是着...
方存好主持召开贯彻省级领导干部和市厅级主要负责同志学习贯彻党...
2月6日,市委书记方存好主持召开会议,专题传达贯彻省级领导干部和市厅级主要负责同志学习贯彻党的二十大精神读书班精神,强调全市上下要深入学习贯彻此次读书班精神,全力推动各项决策部署在宜宾落地落实,为奋力写好中国式现代化的四川篇章作出宜宾更大贡献。市委副书记曾令举出席会议。方存好主持会议并讲话宜宾日报何川...
中共四川省第十一届委员会常委简历
李静同志简历李静,女,汉族,1962年7月生(54岁),河南濮阳人,1983年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作,四川省委党校现代管理专业毕业,省委党校研究生学历(www.e993.com)2024年9月19日。现任四川省委常委、眉山市委书记。1981.09—1984.07绵阳师范专科学校中文专业学习1984.07—1984.12四川省江油县三合乡团委书记...
四川新一届常委班子集体亮相 王东明当选省委书记(简历)
王东明逐一介绍了新一届省委常委会成员:省委副书记尹力、邓小刚,省委常委王雁飞、范锐平、王宁、曲木史哈、甘霖、邓勇、黄建发、王铭晖、李静。(四川日报记者张宏平林凌)王东明同志简历王东明,男,汉族,1956年7月生(60岁),辽宁宽甸人,1975年6月加入中国共产党,1975年8月参加工作,中央党校法学专业、辽宁大学哲学系哲学...
四川新一届省委常委简历(书记王东明 副书记尹力、邓小刚)
王东明尹力邓小刚王雁飞范锐平王宁曲木史哈(彝族)甘霖邓勇黄建发王铭晖李静(女)二、省委书记、副书记书记:王东明副书记:尹力邓小刚王东明简历王东明,男,汉族,1956年7月生,辽宁宽甸人,1975年6月加入中国共产党,1975年8月参加工作,中央党校法学专业、辽宁大学哲学系哲学专业毕业,中央党校研究生学历...
王铭晖、李静新任四川省委常委 黄新初、崔保华不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,此次换届中,王铭晖、李静是四川省委常委中的新面孔。王铭晖,1960年2月生,2016年6月起任四川省副省长,今年3月起任四川省委秘书长。李静,女,1962年7月生,此前担任眉山市委书记。与此同时,黄新初、崔保华不再担任四川省委常委职务。黄新初,1957年10月生,曾任四川省委常委...
新一届中共甘孜州委常委会产生;宜宾、巴中、眉山、凉山州发布最新...
李静江为巴中市平昌县人民检察院检察长。>>眉山洪雅县人大常委会通过一批人事任免12月28日,洪雅县第十九届人大常委会第二次会议通过了一批任免人员名单。决定任命:李志敏为洪雅县公安局局长;冯学东为洪雅县教育和体育局局长;史学平为洪雅县经济和信息化局局长;...