投资者提问:请问唐国宏董事长是否卸任航天一院副院长?最新的职位...
请问唐国宏董事长是否卸任航天一院副院长?最新的职位是否可以告知?!听说今年唐国宏准备卸任航天工程(13.190,0.09,0.69%)董事长职位?!上述几个人事调动是否属实,请告知投资者。董秘回答(航天工程SH603698):尊敬的投资者您好,关于公司董事的情况,请您关注公司披露的相关信息。谢谢您的关注。免责声明:本信息由新浪财经...
著名运载火箭专家原航天一院副院长王德臣遗体告别仪式八宝山举行
8月23日上午8时30分,王德臣同志遗体告别仪式在北京市八宝山殡仪馆东礼堂举行。中国共产党优秀党员、原航天一院副院长、著名运载火箭专家王德臣同志,因病医治无数,于2018年8月19日4时29分在北京医院去世,享年85岁。王德臣同志1933年2月出生于辽宁省义县,1957年毕业于北京航空学院,同年分配到国防部五院一分院,1961...
2021年度北仑区 “十大杰出青年” 等名单公示
顾赟赟,女,现任梅山街道金创工业社区党群服务中心党支部书记,曾获新碶街道第四届“风尚故事会”宣讲大赛二等奖;新碶街道副主任论坛二等奖;梅山街道优秀共产党员荣誉称号;北仑区第一批战“疫”先锋个人;北仑区最美防疫志愿者;首批区级社区工作领军人才等荣誉。到任初期,第一时间对辖区内百余家企业进行分类、摸排和...
湖南省 领导班子名单!
选举毛伟明为省长,李殿勋、张迎春(女)、李建中、王一鸥、秦国文、蒋涤非、周海兵为副省长;选举王双全为省监察委员会主任;选举朱玉为省高级人民法院院长。其中,周海兵为新当选的70后副省长。周海兵,男,汉族,1971年2月出生,中共党员,硕士研究生,1995年3月参加工作。官方简历显示,周海兵2007年3月任湖南建工集...
快讯|湖南省人大、省政府新一届领导班子名单!
1988.03-1992.10航天部、航空航天部一院一部总体室工程师、高级工程师、室主任助理、主任设计师1992.10-1996.08航空航天部、中国航天工业总公司一院一部载人航天工程运载火箭副总设计师、主任助理、副主任1996.08-1998.08中国航天工业总公司一院副院长(正局级)1998.08-1999.06中国航天工业总公司总经理...
钱学森身边的两位航天少帅,如今都成为省委书记||纪念钱学森110...
许达哲——航天一院副院长、院长,航天科技集团副总经理,航天科工集团总经理,航天科技集团董事长(www.e993.com)2024年9月17日。后历任工信部副部长兼国防科工局局长、湖南省委副书记、省长、省委书记。现任全国人大教科文卫委员会副主任委员。陈求发——出身航天一院。后曾任航天工业总公司人事劳动教育局局长,国防科工委人事局局长、纪检组组长、副主...
从航天“功臣”到人民罪人——原航天一院院长厉建中的沉沦之路
1966年厉建中被选拔到到航天部门工作,在航天一院所属的811厂,他从一名工程师逐步成为科长、副厂长、厂长,1991年3月,厉建中被提拔为航天一院副院长,1994年9月升任院长。犯罪的第一桶金1991年3月起,厉建中担任航天一院副院长,分管计划、财务等工作。1994年9月到2000年1月,厉建中是航天一院的一把手。财务管理上的...
中国共产党第十九届中央委员会委员名单
1999.05中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工艺师兼211厂厂长2000.01中国航天科技集团公司一院院长兼党委副书记2001.12中国航天科技集团公司副总经理、党组成员(其间:2006.03-2007.01中央党校第22期一年制中青年干部培训班学习)2007.06中国航天科工集团公司总经理、党组书记(2008年当选为国际欧亚...
新一届全国人大委员长、副委员长,秘书长(附简历)
全国人大常委会副委员长李鸿忠、王东明、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华、铁凝、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来提·扎克尔全国人大常委会秘书长刘奇赵乐际简历赵乐际,男,汉族,1957年3月生,陕西西安人,1974年9月参加工作,1975年7月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
...会第一次全体会议选举产生的常务委员会委员和书记、副书记名单
1992.10--1996.08航空航天部、中国航天工业总公司一院一部载人航天工程运载火箭副总设计师、主任助理、副主任1996.08--1998.08中国航天工业总公司一院副院长(正局级)1998.08--1999.06中国航天工业总公司总经理技术业务助理兼一院副院长1999.06--2001.11中国航天科技集团公司副总经理、党组成员...