中央任命:97家央企掌舵人!|汉族|经济师|党委书记|本科毕业_网易订阅
2024年9月11日 - 网易
杨杰,男,1962年7月生,1984年8月参加工作,1993年6月入党,1984年毕业于北京邮电大学无线电工程专业,2008年获得法国雷恩商学院工商管理博士学位,教授级高级工程师。现任第十四届全国政协委员、常委、经济委员会委员,中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长。26中国卫星网络集团有限公司张冬辰,男,1962年11月生,河...
详情
中央任命,97家央企掌舵人!(2024最新版)
2024年9月11日 - 网易
杨杰,男,1962年7月生,1984年8月参加工作,1993年6月入党,1984年毕业于北京邮电大学无线电工程专业,2008年获得法国雷恩商学院工商管理博士学位,教授级高级工程师。现任第十四届全国政协委员、常委、经济委员会委员,中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长。26中国卫星网络集团有限公司张冬辰,男,1962年11月生,河...
详情