国民养老保险获批开业:叶海生任董事长,黄涛任总经理
在人员方面,批复显示,核准叶海生任国民养老保险董事长,黄涛任总经理。国民养老保险的法定代表人也为黄涛。其中,叶海生为国家外汇管理局资本项目管理司司长。出生于1971年8月的黄涛,此前为上海银行副行长。2021年10月,上海银行发布公告称,黄涛因工作变动,辞去副行长职务。简历显示,黄涛毕业于英国牛津大学工商管理专业,...
苏州公示万利、王建国、施庆华、唐晓东等15人(简历)
叶海生,男,1960年5月出生,江苏太仓人,1981年8月参加工作,1986年8月入党,大专学历。现任太仓市住建局局长、党委书记、园林绿化局局长,拟任太仓港经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。刘丹,男,1965年6月出生,江苏苏州人,1986年7月参加工作,1987年1月入党,大学学历、硕士学位。现任苏州市职业大学组织人事部部...
公司高层名单、履历首次大曝光!这家险企首只产品蓄势待发
叶海生任董事长黄涛任总经理官网显示,公司执行董事包括叶海生、黄涛,分别担任董事长、总经理。简历显示,叶海生出生于1968年,曾先后担任国家体改委综合司副主任科员,国务院体改办产业司主任科员,国家外汇管理局资本司副处长、处长、副司长、司长等职务。黄涛出生于1971年,曾先后担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风...
公司阵容大曝光!国民养老保险详细披露董事、高管名单
简历显示,董事长叶海生,出生于1968年,曾先后担任国家体改委综合司副主任科员,国务院体改办产业司主任科员,国家外汇管理局资本司副处长、处长、副司长、司长等职务。总经理黄涛,出生于1971年,曾先后担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风险管理部处长、总经理助理,中国建设银行(亚洲)股份有限公司董事会秘书兼高级副总...
国民养老保险董监高履历正式亮相,不少具备养老金融领域工作背景...
简历显示,董事长叶海生曾先后担任国家体改委综合司副主任科员,国务院体改办产业司主任科员,国家外汇管理局资本司副处长、处长、副司长、司长等职务。叶先生先后毕业于安徽师范大学和电子科技大学,获理学学士学位和管理工程工学第二学士学位。此外,总经理黄涛则曾先后担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风险管理部处长...